EP1825978 - Zylindrische Dekoriervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.05.2015 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 10.06.2015 [2015/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TECNO - ITALIA S.R.L. Via Marchesi, 13 41043 Formigine / IT | [N/P] |
Frühere [2011/27] | Für alle benannten Staaten TECNO - ITALIA S.R.L. Via Marchesi, 13 41043 Formigine (MO) / IT | ||
Frühere [2007/35] | Für alle benannten Staaten Tecno-Europa S.r.l. Via Marchesi, 11 41043 Formigine / IT | Erfinder | 01 /
Fiandri, Giancarlo Via Nuova 2492/3 41048 Frignano sulla Secchia (MO) / IT | [2007/35] | Vertreter | Brunacci, Marco, et al BRUNACCI & PARTNERS S.r.l. Via Pietro Giardini, 625 41125 Modena (MO) / IT | [N/P] |
Frühere [2013/31] | Brunacci, Marco, et al BRUNACCI & PARTNERS S.r.l. Via Scaglia Est, 19-31 41126 Modena / IT | ||
Frühere [2008/07] | Crugnola, Pietro, et al Luppi Crugnola & Partners S.r.l. Viale Corassori 54 41100 Modena / IT | ||
Frühere [2007/35] | Luppi, Luigi, et al Luppi Crugnola & Partners S.r.l. Viale Corassori 54 41100 Modena / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07102934.2 | 23.02.2007 | [2007/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2006MO00063 | 23.02.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MO20060063 | [2007/35] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1825978 | Datum: | 29.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1825978 | Datum: | 01.09.2010 | [2010/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.2010 | Klassifikation | IPC: | B28B11/04, B41F15/08, B41C1/18, B41N1/22, B41F27/00, B05C1/14, B41F17/00 | [2015/08] | CPC: |
B28B11/044 (EP);
B05C1/14 (EP);
B28B11/046 (EP);
B41C1/182 (EP);
B41F17/007 (EP);
B41P2217/56 (EP)
|
Frühere IPC [2010/35] | B28B11/04, B41F15/08, B41C1/18, B41N1/22, B41F27/00 | ||
Frühere IPC [2007/35] | B28B11/04, B41F15/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zylindrische Dekoriervorrichtung | [2007/35] | Englisch: | Tubular decorating means | [2007/35] | Französisch: | Dispositif cylindrique de décoration | [2007/35] | Prüfungsverfahren | 01.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/15] | 08.04.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 10.06.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.03.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.09.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.02.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.05.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/24] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.03.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 10.06.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 10.06.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.06.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP1040920 (GOMES TECHNOLOGY S P A [IT]) [Y] 11-15 * paragraphs [0012] - [0032]; figure - *; | [XYI]EP1468825 (TECNO EUROPA SRL [IT]) [X] 1,2,7,8,10,16,17 * paragraphs [0037] - [0067]; figure - * [Y] 11-15 [I] 3-6; | [A]EP1535732 (TOSI S P A [IT]) [A] 1-17* paragraphs [0020] - [0040]; figure - *; | [E]EP1834768 (EURAM H R LTD [US]) [E] 1,2,6-10,16,17 * paragraphs [0025] - [0056] - [0 62] - [0065]; figure - * | Prüfung | US2007234914 | vom Anmelder | EP1040920 | EP1468825 | EP1834768 |