EP1992410 - Mikrofluidisches System auf der Basis von Aktuatorelementen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 07.08.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2009 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 09.09.2009 [2009/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stichting Dutch Polymer Institute John F. Kennedylaan 2 5612 AB Eindhoven / NL | [2008/47] | Vertreter | van Wermeskerken, Stephanie Christine Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2008/47] | van Wermeskerken, Stephanie Christine Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07103935.8 | 12.03.2007 | [2008/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1992410 | Datum: | 19.11.2008 | Sprache: | EN | [2008/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.09.2007 | Klassifikation | IPC: | B01L3/00, F04B19/00, F04D33/00 | [2008/47] | CPC: |
B01L3/502707 (EP,US);
B01F33/30 (EP,US);
B01F33/3038 (EP,US);
B01L3/50273 (EP,US);
B01L3/502746 (EP,US);
F04B19/006 (EP,US);
F04D33/00 (EP,US);
B01L2400/043 (EP,US);
B01L2400/0484 (EP,US);
Y10T137/206 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mikrofluidisches System auf der Basis von Aktuatorelementen | [2008/47] | Englisch: | Microfluidic system based on actuator elements | [2008/47] | Französisch: | Système micro-fluidique basé sur des éléments actionneurs | [2008/47] | Prüfungsverfahren | 06.04.2009 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2009/37] | 16.04.2009 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/37] | 19.05.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0221568 (MCNC [US], et al) [A] 1-25* the whole document *; | [X]WO2006087655 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1-3,6-10,12-15,18-25 * paragraphs [0012] , [0014] , [0016] , [0019] - [0024] - [0061] , [0080] - [0083] * * claim 10 * * figures 1,13 * |