EP1970778 - Uhr mit Anzeige der Gangreserve [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.07.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MONTRES BREGUET S.A. 1344 L'Abbaye / CH | [2008/38] | Erfinder | 01 /
Zaugg, Alain La Combe 11 1348, Le Brassus / CH | [2008/38] | Vertreter | Ravenel, Thierry Gérard Louis, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Ravenel, Thierry Gérard Louis, et al I C B Ingénieurs Conseils en Brevets 7, rue des Sors 2074 Marin / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07104055.4 | 13.03.2007 | [2008/38] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1970778 | Datum: | 17.09.2008 | Sprache: | FR | [2008/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1970778 | Datum: | 16.09.2009 | Sprache: | FR | [2009/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.01.2008 | Klassifikation | IPC: | G04B9/00 | [2008/38] | CPC: |
G04B9/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Uhr mit Anzeige der Gangreserve | [2008/38] | Englisch: | Timepiece comprising a device indicating the power reserve | [2008/38] | Französisch: | Pièce d'horlogerie comprenant un dispositif indicateur de réserve de marche | [2008/38] | Prüfungsverfahren | 26.02.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/40] | 15.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.01.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.04.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.08.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.08.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.06.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 16.09.2009 | BG | 16.09.2009 | CY | 16.09.2009 | CZ | 16.09.2009 | DK | 16.09.2009 | EE | 16.09.2009 | FI | 16.09.2009 | IE | 16.09.2009 | IT | 16.09.2009 | LT | 16.09.2009 | LV | 16.09.2009 | MT | 16.09.2009 | NL | 16.09.2009 | PL | 16.09.2009 | RO | 16.09.2009 | SE | 16.09.2009 | SI | 16.09.2009 | SK | 16.09.2009 | TR | 16.09.2009 | GR | 17.12.2009 | ES | 27.12.2009 | IS | 16.01.2010 | PT | 18.01.2010 | LU | 13.03.2010 | HU | 17.03.2010 | BE | 31.03.2010 | MC | 31.03.2010 | [2012/47] |
Frühere [2012/43] | AT | 16.09.2009 | |
BG | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
MT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
LU | 13.03.2010 | ||
HU | 17.03.2010 | ||
BE | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
Frühere [2012/42] | AT | 16.09.2009 | |
BG | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
MT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
HU | 17.03.2010 | ||
BE | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
Frühere [2012/41] | AT | 16.09.2009 | |
BG | 16.09.2009 | ||
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
MT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
BE | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
Frühere [2011/22] | AT | 16.09.2009 | |
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
MT | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
BE | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
Frühere [2011/20] | AT | 16.09.2009 | |
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
IT | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
BE | 31.03.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
Frühere [2011/06] | AT | 16.09.2009 | |
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
GR | 17.12.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
MC | 31.03.2010 | ||
Frühere [2010/43] | AT | 16.09.2009 | |
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
DK | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 16.09.2009 | |
CY | 16.09.2009 | ||
CZ | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/27] | CY | 16.09.2009 | |
CZ | 16.09.2009 | ||
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
RO | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
SK | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
IS | 16.01.2010 | ||
PT | 18.01.2010 | ||
Frühere [2010/20] | CY | 16.09.2009 | |
EE | 16.09.2009 | ||
FI | 16.09.2009 | ||
IE | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
Frühere [2010/19] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | ||
ES | 27.12.2009 | ||
Frühere [2010/17] | CY | 16.09.2009 | |
FI | 16.09.2009 | ||
LT | 16.09.2009 | ||
LV | 16.09.2009 | ||
NL | 16.09.2009 | ||
PL | 16.09.2009 | ||
SE | 16.09.2009 | ||
SI | 16.09.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US790509 (MAZER JOSEPH) [A] 1 * column 3, line 41 - line 63 * * figure 3 *; | [A]FR425795 (ADOLPHE BOURGEAT [FR]) [A] 1* the whole document *; | [A]US1937310 (LOUIS BORNFRIEND) [A] 1 * figure 3 * |