EP1847823 - Reifen versehen mit einem Sensor zwischen der Gehäuseeinlage und dem Innengummi [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.06.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.06.2010 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 14.07.2010 [2010/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Société de Technologie Michelin 23, rue Breschet 63000 Clermont-Ferrand / FR | Für alle benannten Staaten Michelin Recherche et Technique Route Louis Braille 10 et 12 1763 Granges-Paccot / CH | [N/P] |
Frühere [2007/43] | Für alle benannten Staaten Societe de Technologie Michelin STM 23, rue Breschet 63000 Clermont-Ferrand / FR | ||
Für alle benannten Staaten Michelin Recherche et Technique Route Louis-Braille 10 et 12 1763 Granges-Paccot / CH | Erfinder | 01 /
Bertrand, David 2, rue du Général Delestraint 25000, BESANCON / FR | [2007/43] | Vertreter | Randl, Oliver Georg, et al M.F.P. MICHELIN 23, Place des Carmes-Déchaux SGD/LG/PI-F35-Ladoux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 / FR | [N/P] |
Frühere [2010/09] | Randl, Oliver Georg, et al M.F.P. MICHELIN 23, place des Carmes-Déchaux SGD/LG/PI-F35-Ladoux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 / FR | ||
Frühere [2007/43] | Le Cam, Stéphane Georges Elie Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin 23, place des Charmes-Déchaux SGD/LG/PI - F35- Ladoux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07104881.3 | 26.03.2007 | [2007/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060002805 | 30.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0602805 | [2007/43] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1847823 | Datum: | 24.10.2007 | Sprache: | FR | [2007/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1847823 | Datum: | 23.12.2009 | [2009/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.11.2009 | Klassifikation | IPC: | G01M17/02, G01L5/22, G01L5/16 | [2007/43] | CPC: |
G01M17/02 (EP);
B60C23/0493 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/43] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Reifen versehen mit einem Sensor zwischen der Gehäuseeinlage und dem Innengummi | [2007/43] | Englisch: | Tyre equipped with a sensor placed between the casing ply and the inner lining. | [2007/43] | Französisch: | Pneumatique pourvu d'un capteur placé entre la nappe carcasse et la gomme intérieure. | [2007/43] | Prüfungsverfahren | 02.06.2010 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2010/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0937615 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * figure 5c * * sentences 26-31, paragraph 8 *; | [X]US2003056579 (POULBOT VALERY [FR], et al) [X] 1-5,7-12 * figures 2b,16,17 * * paragraphs [0014] , [0087] , [0088] , [0107] *; | [X]US2004158441 (BERTRAND DAVID [FR]) [X] 1-5,7-12 * figures 11,12 * * paragraph [0013] *; | [A]WO2005108123 (MICHELIN SOC TECH [FR], et al) [A] 1* figures 5,6 * |