EP1854985 - Verfahren zur Bestimmung der Russkonzentration im Abgas einer direkteinspritzenden Brennkraftmaschine und Brennkraftmaschine zur Durchführung eines derartigen Verfahrens [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.10.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.11.2015 [2015/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South, Suite 899 330 Town Center Drive Dearborn MI 48126 / US | [2007/46] | Erfinder | 01 /
Yacoub, Yasser Mohammed Sayed Ackerwinde 19 50858, Köln / DE | 02 /
Schneider, Matthew Lütticher Str. 174 52064, Aachen / DE | [2007/46] | Vertreter | Drömer, Hans-Carsten Henry-Ford Str. 1 50725 Köln / DE | [2014/49] |
Frühere [2007/46] | Drömer, Hans-Carsten Henry-Ford Str. 1 50725 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07105614.7 | 04.04.2007 | [2007/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061021302 | 08.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006021302 | [2007/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1854985 | Datum: | 14.11.2007 | Sprache: | DE | [2007/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1854985 | Datum: | 19.06.2013 | Sprache: | DE | [2013/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1854985 | Datum: | 03.12.2014 | Sprache: | DE | [2014/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.05.2013 | Klassifikation | IPC: | F02D41/14 | [2007/46] | CPC: |
F02D41/146 (EP);
F02D41/1467 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2014/06] |
Frühere [2007/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Bestimmung der Russkonzentration im Abgas einer direkteinspritzenden Brennkraftmaschine und Brennkraftmaschine zur Durchführung eines derartigen Verfahrens | [2007/46] | Englisch: | Method for determining the carbon concentration in the exhaust gas in a direct-injection combustion machine and combustion machine for performing such a method | [2007/46] | Französisch: | Procédé de détermination de la concentration de rouille dans les gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne à injection directe et moteur à combustion interne destiné à exécuter un tel procédé | [2007/46] | Prüfungsverfahren | 19.12.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/06] | 19.12.2013 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 28.01.2014 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 19.08.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.10.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.08.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 04.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE10130633 (MAN NUTZFAHRZEUGE AG [DE]) [A] 1 * paragraph [0020] - paragraph [0022] *; | [A]WO2006030933 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1; | EP1790840 [ ] (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [ ] * the whole document * |