EP1841071 - AD-Wandler, DA-Wandler und Spannungsquelle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.06.2011 [2011/24] | Anmelder | Für:DE
FR
Fujitsu Semiconductor Limited 2-10-23 Shin-Yokohama Kohoku-ku, Yokohama-shi Kanagawa 222-0033 / JP | [2010/32] |
Frühere [2009/03] | Für:DE
FR
Fujitsu Microelectronics Limited 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0722 / JP | ||
Frühere [2007/40] | Für:DE
FR
Fujitsu Ltd. 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | Erfinder | 01 /
Arimura, Kazuyoshi FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | 02 /
Hayakawa, Atsushi FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | 03 /
Ozawa, Hidekiyo FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | [2007/40] | Vertreter | Reichert & Lindner Partnerschaft Patentanwälte Kaflerstrasse 15 81241 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/48] | Seeger · Seeger · Lindner Partnerschaft Patentanwälte Paosostrasse 95 81249 München / DE | ||
Frühere [2010/48] | Seeger, Wolfgang Seeger & Seeger Patentanwälte & European Patent Attorneys Georg-Hager-Strasse 40 81369 München / DE | ||
Frühere [2007/40] | Seeger, Wolfgang Georg-Hager-Strasse 40 81369 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07106149.3 | 24.03.2005 | [2007/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040151438 | 21.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004151438 | [2007/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1841071 | Datum: | 03.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.08.2007 | Klassifikation | IPC: | H03M1/06 | [2007/40] | CPC: |
H03M1/0621 (EP,US);
H03M1/12 (EP,KR,US);
H03M1/10 (KR);
H03M1/66 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2007/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AD-Wandler, DA-Wandler und Spannungsquelle | [2007/40] | Englisch: | A/D converter, D/A converter and voltage source | [2007/40] | Französisch: | Convertisseur analogique/numérique, convertisseur numérique/analogique et source de tension | [2007/40] | Prüfungsverfahren | 26.03.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/20] | 07.04.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/24] | 13.01.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/24] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP05006493.0 / EP1598940 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20050006493) , ist 17.10.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2011 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH01208905 (GEN RES ELECTRONICS INC) [X] 1-6 * abstract *; | [X]US5319370 (DEL SIGNORE BRUCE D [US], et al) [X] 1-6 * abstract * * figures 1,2,6 * * column 2, line 24 - line 49 * * column 3, line 49 - column 5, line 2 * * column 5, line 17 - column 6, line 7 * * column 6, line 15 - line 32 * * column 7, line 17 - line 25 * * column 7, line 58 - column 8, line 5 * * column 8, line 44 - line 55 * * column 9, line 62 - line 64 * * column 11, line 65 - column 12, line 15 * * column 16, line 17 - line 38 *; | [X]US6307496 (IKUTA TOSHIO [JP], et al) [X] 1 * figures 1,4,6 * * column 5, line 66 - column 6, line 2 * * column 6, line 30 - line 52 * * column 10, line 5 - line 10 * * column 10, line 30 - line 43 * * column 12, line 65 - column 13, line 32 ** column 14, line 6 - line 21 * |