EP1853058 - Vorrichtung und Verfahren zur Codec-Aktualisierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.11.2020 [2020/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Frühere [2007/45] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Seoul 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
Ko, Jae-woo 201-1206 Daewoo Apt., Pureun Maeul Indeokwon Poil-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kwon, Hee-min 492-27 Pyeongchang-dong Jongno-gu Seoul / KR | 03 /
Kim, Jun-hyeong 106-1501 Samsung Raemian Apt., Bisan 1-dong Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Choo, Joung-hoon 131-1504 Gwanak Dreamtown, Bongcheon 5-dong Gwanak-gu, Seoul / KR | 05 /
Park, Sang-do 103-702 Samsung Raemian Apt., Yeoksam 2-dong Gangnam-gu, Seoul / KR | 06 /
Yoon, Jung-min 103-604 SK View Apt., Sindorim-dong, Guro-gu Seoul / KR | [2007/45] | Vertreter | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2008/43] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | ||
Frühere [2007/45] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Yorkshire Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07106913.2 | 25.04.2007 | [2007/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20060040044 | 03.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20060040044 | [2007/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1853058 | Datum: | 07.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/45] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1853058 | Datum: | 01.10.2008 | [2008/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2008 | Klassifikation | IPC: | H04N21/235, H04N21/434, H04N21/435, H04N21/436, H04N21/458, H04N21/81, H04N21/84 | [2019/51] | CPC: |
H04N21/8193 (EP,US);
H04N21/235 (EP,US);
H04N21/434 (EP,US);
H04N21/4348 (EP,US);
H04N21/435 (EP,US);
H04N21/43615 (EP,US);
|
Frühere IPC [2007/45] | H04N5/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2009/24] |
Frühere [2007/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zur Codec-Aktualisierung | [2007/45] | Englisch: | Apparatus and method for upgrading codec | [2007/45] | Französisch: | Appareil et procédé pour la mise à jour de codecs | [2007/45] | Prüfungsverfahren | 25.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/45] | 18.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/46] | 24.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/46] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.11.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 26.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2020 | 14   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0889645 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 3,4,8,9,16,17 * column 4, line 3 - line 27 * * column 4, line 36 - line 54 * * column 5, line 2 - line 34 * * column 6, line 15 - line 19 * * column 6, line 32 - line 53 * * column 8, line 40 - column 9, line 9 * * column 16, line 1 - line 15 * * figures 1,2,44b *; | [Y]EP0993183 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 6,13,19 * abstract * * paragraphs [0007] - [0009] - [0016] , [0034] , [0035] , [0038] , [0039] * * figure 3 *; | [X]US6314565 (KENNER BRIAN [US], et al) [X] 1,2,7,14 * figures 1,2 * * column 1, line 9 - line 15 * * column 2, line 40 - line 63 * * column 4, line 44 - column 5, line 7 * * column 6, line 26 - line 29 * * column 6, line 40 - line 55 * * column 7, line 1 - line 16 * * column 8, line 30 - line 32 * * claims 11,15,16,22-24 *; | [Y]US2002120885 (CHOI JONG SUNG [KR], et al) [Y] 5,12,15,18 * abstract * * figures 1,3,4 * * paragraphs [0007] , [0010] , [0011] , [0021] , [0023] , [0025] , [0030] , [0032] , [0037] , [0038] , [0046] * * claims 1,15,18,20,26,28,30,31 *; | [A]US6570926 (AGRAWAL PRATHIMA [US], et al) [A] 1-19 * abstract * * figures 7-12 * * column 1, line 14 - line 18 * * column 2, line 3 - line 13 * * column 3, line 39 - line 61 * * column 9, line 46 - line 50 * * column 9, line 57 - line 65 ** claims 1,5,7,10,13 *; | [XY]WO2004031949 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1,2,7,14 * abstract * * page 1, line 25 - page 3, line 31 * * page 4, line 19 - page 5, line 14 * * page 6, line 5 - line 9 * * page 6, line 31 - page 7, line 4 * * page 7, line 14 - line 19 * * page 7, line 32 - line 34 * * page 9, line 24 - line 34 * * page 10, line 3 - line 6 * * page 10, line 29 - page 12, line 12 * * page 14, line 11 - line 31 * * claims 1,10 * * figures 1,2,4 * [Y] 3-6,8-13,15-19; | [Y]US2004083471 (NAM YOUN HO [KR], et al) [Y] 10,11 * abstract * * figures 3,5,7 * * paragraphs [0015] , [0016] , [0018] - [0020] * | Prüfung | KR20040082512 | EP1624692 | vom Anmelder | JP2002149536 |