EP1986059 - Schwenkenvorrichtung einer Welle in einer Uhr [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.03.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.03.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.04.2010 [2010/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Schild-Rust-Strasse 17 2540 Grenchen / CH | [2008/44] | Erfinder | 01 /
Conus, Thierry Rebweg 12 2543, Lengnau / CH | 02 /
Helfer, Jean-Luc Rue desOeillets 18 2502, Bienne / CH | [2008/44] | Vertreter | Ravenel, Thierry Gérard Louis, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Frühere [2008/44] | Ravenel, Thierry Gérard Louis, et al I C B Ingénieurs Conseils en Brevets 7, rue des Sors 2074 Marin / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07106986.8 | 26.04.2007 | [2008/44] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1986059 | Datum: | 29.10.2008 | Sprache: | FR | [2008/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.02.2008 | Klassifikation | IPC: | G04B31/06, G04B31/00, G04B31/004, G04B31/016 | [2008/44] | CPC: |
G04B31/016 (EP,US);
G04B31/004 (EP,US);
G04B31/008 (EP,US);
G04B31/0082 (EP,US);
Y10T29/49826 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | [2009/28] |
Frühere [2008/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schwenkenvorrichtung einer Welle in einer Uhr | [2008/44] | Englisch: | Pivoting device for an arbor inside a timepiece | [2008/44] | Französisch: | Dispositif de pivotement d'un arbre dans une pièce d'horlogerie | [2008/44] | Prüfungsverfahren | 30.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/14] | 08.06.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/14] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2009 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH198217 (LORENZ C AG [DE]) [A] 1* figures 1-3; claims 1-3 *; | [X]CH254858 (BERGER JOHANN [CH]) [X] 1 * page 2, column 1, line 8 - line 15; figures 1,3; claim 1 *; | [XA]CH324263 (ERISMANN GERARD [CH]) [X] 1-4,6 * page 2, line 3 - line 15; figures 1,3 * [A] 5,9,10; | [A]CH339134 (PARECHOC SA [CH], et al) [A] 5,11 * page 1, line 4 - line 15; claim 1 * * page 1, line 45 - line 55; figure 1 *; | [A]FR1587976 (KURUCZ JANOS ET MATTHEY ANDRÉ) [A] 7 * abstract * |