EP1849670 - Bremssystem für ein Fahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.03.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.03.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.04.2011 [2011/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Aichi-ken Toyota-shi 471-8571 / JP | [N/P] |
Frühere [2010/19] | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Aichi-ken Toyota-shi 471-8571 / JP | ||
Frühere [2007/44] | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushihi Kaisha 1, Toyota-cho Aichi-ken Toyota-shi 471-8571 / JP | Erfinder | 01 /
Okano, Takahiro c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, TOYOTA-CHO TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471-8571 / JP | 02 /
Otomo, Akihiro c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, TOYOTA-CHO TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471-8571 / JP | 03 /
Fukasawa, Tsukasa c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, TOYOTA-CHO TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471-8571 / JP | [2010/18] |
Frühere [2007/44] | 01 /
Okano, Takahiro c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, TOYOTA-CHO TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471-8571 / JP | ||
02 /
Otomo, Akihiro c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, TOYOTA-CHO TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471-8571 / JP | |||
03 /
Fukasawa, Tsukasa c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, TOYOTA-CHO TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471-8571 / JP | Vertreter | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2007/44] | Intes, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07107058.5 | 26.04.2007 | [2007/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060125450 | 28.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006125450 | [2007/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1849670 | Datum: | 31.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1849670 | Datum: | 12.05.2010 | Sprache: | EN | [2010/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2007 | Klassifikation | IPC: | B60T8/26, B60T8/40, B60T8/50 | [2007/44] | CPC: |
B60T8/4081 (EP,US);
B60T8/266 (EP,US);
B60T8/267 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/28] |
Frühere [2007/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bremssystem für ein Fahrzeug | [2007/44] | Englisch: | Vehicle brake system | [2007/44] | Französisch: | Système de freinage pour véhicule | [2007/44] | Prüfungsverfahren | 26.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/44] | 29.04.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.05.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 06.06.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 04.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.02.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO0232734 (TRW LTD [GB], et al) [Y] 1-13* abstract *; | [Y]EP1642795 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [Y] 1-13 * figure 2 * | vom Anmelder | JPH11180294 | WO0232734 | EP1642795 |