EP1860617 - Sicherheitssysteme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.05.2017 [2017/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. Cranfield Technology Park Moulsoe Road Cranfield Bedfordshire MK43 0DB / GB | [2010/03] |
Frühere [2007/48] | Für alle benannten Staaten NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD Nissan Technical Center Europe Intellectual Property Dept. Cranfield Technology Park Bedfordshire MK43 0DB / GB | Erfinder | 01 /
Keenan, Pat Nissan Motor Manufacturing(UK) Nissan Technical Centre Europe , Moulsoe Road Cranfield, Bedfordshire MK43 0DB / GB | [2007/48] | Vertreter | Hufton, Victoria Alice, et al Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd Intellectual Property Department Cranfield Technology Park Cranfield, Bedfordshire MK43 0DB / GB | [2007/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07107821.6 | 09.05.2007 | [2007/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20060010162 | 23.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0610162 | [2007/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1860617 | Datum: | 28.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1860617 | Datum: | 28.05.2008 | [2008/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2008 | Klassifikation | IPC: | G07C9/00, B60R25/00 | [2008/22] | CPC: |
G07C9/00857 (EP);
B60R25/04 (GB);
G06K19/0723 (GB);
G07C9/00309 (EP);
G07C9/21 (GB);
G07C9/38 (GB);
|
Frühere IPC [2007/48] | G07C9/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB [2009/06] |
Frühere [2007/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sicherheitssysteme | [2007/48] | Englisch: | Security systems | [2007/48] | Französisch: | Systèmes de sécurité | [2007/48] | Prüfungsverfahren | 28.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/02] | 29.11.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 20.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.01.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 22.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.10.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.03.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/22] | 17.01.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/22] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.01.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 01.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US5708712 (BRINKMEYER HORST [DE], et al); | [YA]US5838251 (BRINKMEYER HORST [DE], et al); | [A]US5889472 (NAGEL GERHARD [DE], et al); | [A]WO0073106 (BREKALO BERISLAV [BE]); | [A]US6329909 (SIEDENTOP MICHAEL [DE], et al) | Prüfung | US2005168320 | vom Anmelder | US5838251 |