EP2033702 - Verfahren zum Entfernen von Quecksilber aus Verbrennungsabgasen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 19.06.2013 [2013/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evonik Energy Services GmbH Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen / DE | [2009/11] | Erfinder | 01 /
Winkler, Hermann, Dr. Spiekeroogstrasse 19 45665 Recklinghausen / DE | [2009/11] | Vertreter | Zenz Patentanwälte Partnerschaft mbB Gutenbergstraße 39 45128 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [2010/46] | Zenz Patent- und Rechtsanwälte Rüttenscheider Strasse 2 45128 Essen / DE | ||
Frühere [2009/11] | Lilie, Philipp, et al ZENZ Patent- und Rechtsanwälte Huyssenallee 58-64 45128 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07115662.4 | 04.09.2007 | [2009/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2033702 | Datum: | 11.03.2009 | Sprache: | DE | [2009/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2033702 | Datum: | 19.01.2011 | Sprache: | DE | [2011/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.05.2008 | Klassifikation | IPC: | B01D53/02, B01D53/64 | [2009/11] | CPC: |
B01D53/02 (EP,KR,US);
B01D53/64 (EP,KR,US);
B01D2253/102 (EP,US);
B01D2257/602 (EP,US);
B01D2259/40083 (EP,US);
Y02A50/20 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Entfernen von Quecksilber aus Verbrennungsabgasen | [2009/11] | Englisch: | Method for removing mercury from exhaust combustion gases | [2009/11] | Französisch: | Procédé destiné à retirer du mercure de gaz de combustion | [2009/11] | Prüfungsverfahren | 02.09.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.09.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/46] | 10.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.10.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.10.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 19.01.2011 | EE | 19.01.2011 | LT | 19.01.2011 | LV | 19.01.2011 | MT | 19.01.2011 | IS | 19.05.2011 | LU | 04.09.2011 | MC | 30.09.2011 | [2013/25] |
Frühere [2013/14] | CY | 19.01.2011 | |
EE | 19.01.2011 | ||
LT | 19.01.2011 | ||
LV | 19.01.2011 | ||
MT | 19.01.2011 | ||
IS | 19.05.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
Frühere [2012/20] | CY | 19.01.2011 | |
EE | 19.01.2011 | ||
LT | 19.01.2011 | ||
LV | 19.01.2011 | ||
IS | 19.05.2011 | ||
MC | 30.09.2011 | ||
Frühere [2011/48] | CY | 19.01.2011 | |
EE | 19.01.2011 | ||
LT | 19.01.2011 | ||
LV | 19.01.2011 | ||
IS | 19.05.2011 | ||
Frühere [2011/38] | CY | 19.01.2011 | |
LT | 19.01.2011 | ||
LV | 19.01.2011 | ||
IS | 19.05.2011 | ||
Frühere [2011/36] | LT | 19.01.2011 | |
LV | 19.01.2011 | ||
IS | 19.05.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5695726 (LERNER BERNARD J [US]) [A] 1-10; | [X]JP2006035042 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [X] 1-10 * paragraphs [0001] , [0009] - [0012] - [0024] - [0030]; figure 2; claim - *; | [A]US7033419 (GRANITE EVAN J [US], et al) [A] 1-10 * column 9, lines 25-61; claim 1 *; | [A]US2007140940 (VARMA RAJENDER S [US], et al) [A] * the whole document *; | [X]US2007167309 (OLSON EDWIN S [US]) [X] 1-10 * paragraphs [0001] , [0035]; claims 1-4,12-19 * |