EP1909387 - Wandlerschaltung zur Umwandlung eines Differentialsignals in ein Einzelphasensignal [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.12.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.12.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.02.2012 [2012/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/15] | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | Erfinder | 01 /
Arai, Tomoyuki c/o FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [2008/15] | Vertreter | Stebbing, Timothy Charles Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Frühere [2008/15] | Stebbing, Timothy Charles Haseltine Lake 5th Floor Lincoln House 300 High Holborn London, WC1V 7JH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07116590.6 | 17.09.2007 | [2008/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060261183 | 26.09.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006261183 | [2008/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1909387 | Datum: | 09.04.2008 | Sprache: | EN | [2008/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.03.2008 | Klassifikation | IPC: | H03F3/45 | [2008/15] | CPC: |
H03F3/45 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/51] |
Frühere [2008/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wandlerschaltung zur Umwandlung eines Differentialsignals in ein Einzelphasensignal | [2008/15] | Englisch: | Conversion circuit for converting differential signal into single-phase signal | [2008/15] | Französisch: | Circuit de conversion pour convertir un signal différentiel en un signal à phase unique | [2008/15] | Prüfungsverfahren | 08.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/47] | 09.10.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.10.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 17.11.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 29.03.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.08.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/05] | 14.09.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/05] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.03.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2011 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3872323 (FREDERIKSEN THOMAS M, et al) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]US4835489 (MONTICELLI DENNIS M [US]) [A] 1,10,11* column 3, line 56 - column 4, line 30 *; | [A]US5406219 (LOU PERRY W [US]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]WO0042703 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]US2003013419 (RAZAVI BEHZAD [US], et al) [A] 1,10,11 * paragraph [0020] - paragraph [0030]; figure 2 *; | [A]US2004169550 (PERRIER STEPHANE [FR], et al) [A] 1-11 * paragraph [0013] - paragraphs [0024] , [0025]; figures 3,5 *; | [A]JP2005184628 (YOKOGAWA ELECTRIC CORP) [A] 1-11 * abstract *; | [A]EP1575161 (ST MICROELECTRONICS SA [FR]) [A] 1-11 * paragraph [0018] - paragraph [0033]; figures 3,4 * |