EP1884855 - Spannungsgeneratorschaltung und Steuerverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.11.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.12.2011 [2011/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujitsu Semiconductor Limited 2-10-23 Shin-Yokohama Kohoku-ku, Yokohama-shi Kanagawa 222-0033 / JP | [2010/25] |
Frühere [2009/04] | Für alle benannten Staaten Fujitsu Microelectronics Limited 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0722 / JP | ||
Frühere [2008/06] | Für alle benannten Staaten Fujitsu Ltd. 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | Erfinder | 01 /
Sato, Hajime c/o FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | 02 /
Saito, Syuichi c/o FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | 03 /
Iwase, Akihiro c/o FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | [2008/06] | Vertreter | Mohun, Stephen John Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Frühere [2011/03] | Mohun, Stephen John Haseltine Lake Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | ||
Frühere [2008/06] | Mohun, Stephen John Haseltine Lake Lincoln House 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07118061.6 | 25.02.2002 | [2008/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010107131 | 05.04.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001107131 | JP20010182982 | 18.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001182982 | [2008/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1884855 | Datum: | 06.02.2008 | Sprache: | EN | [2008/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1884855 | Datum: | 04.06.2008 | [2008/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1884855 | Datum: | 19.01.2011 | Sprache: | EN | [2011/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.2008 | Klassifikation | IPC: | G05F1/46 | [2008/06] | CPC: |
G05F1/46 (EP,US);
G11C5/14 (KR);
G05F1/465 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spannungsgeneratorschaltung und Steuerverfahren dafür | [2008/06] | Englisch: | Voltage generator circuit and method for controlling thereof | [2008/06] | Französisch: | Circuit générateur de tension et son procédé de contrôle | [2008/06] | Prüfungsverfahren | 03.12.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/03] | 20.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.2010 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 07.07.2010 geplant war | 07.07.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 02.08.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.11.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.11.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP02251264.4 / EP1248174 | Einspruch (Einsprüche) | 20.10.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0454170 (NEC CORP [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [X]EP0613071 (NEC CORP [JP]) [X] 1,15-17 * the whole document *; | [A]US5408172 (TANIMOTO JUNICHI [JP], et al) [A] 1-32* column A *; | [A]US5506495 (UCHIDA TOSHIYA [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5675280 (NOMURA YUKIHIRO [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [X]US5696465 (ISHIZUKA NOBUHIKO [JP]) [X] 1,15-17 * the whole document *; | [A]US5757226 (YAMADA TOYONOBU [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [X]US5811861 (NUNOKAWA HIDEO [JP]) [X] 1-8,11,14-17 * the whole document *; | [A]US5903513 (ITOU TAKASHI [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5986293 (SUZUKI TAKAAKI [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5990671 (NAGATA KYOICHI [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5994886 (SHINOZAKI NAOHARU [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US6064188 (TAKASHIMA SATOSHI [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [A]US6111395 (HIRADE TAKUYA [JP], et al) [A] 1-32 * column A * | vom Anmelder | US5811861 |