EP1921751 - Datentreiber und die dazugehörige organische lichtemittierende Diodenanzeigevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.02.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.03.2010 [2010/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Mobile Display Co., Ltd. 575 Shin-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2009/09] |
Frühere [2008/20] | Für alle benannten Staaten Samsung SDI Co., Ltd. 575 Shin-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | Erfinder | 01 /
Park, Yong-sung Legal & IP Team, Samsung SDI Co., LTD. 575, Shin-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2008/20] | Vertreter | Hengelhaupt, Jürgen, et al Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2008/20] | Hengelhaupt, Jürgen, et al Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Patentanwälte - Rechtsanwälte Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07119141.5 | 24.10.2007 | [2008/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20060110575 | 09.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20060110575 | [2008/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1921751 | Datum: | 14.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.2008 | Klassifikation | IPC: | H03M1/68, G09G3/00 | [2008/20] | CPC: |
H03M1/68 (EP,US);
G09G3/30 (KR);
G09G3/20 (KR);
G09G3/32 (KR);
G09G3/3291 (EP,US);
H03M1/66 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, HU [2009/04] |
Frühere [2008/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Datentreiber und die dazugehörige organische lichtemittierende Diodenanzeigevorrichtung | [2008/20] | Englisch: | Data driver and organic light emitting diode display device thereof | [2008/20] | Französisch: | Commande de données et son dispositif d'affichage à diodes électroluminescentes organiques | [2008/20] | Prüfungsverfahren | 24.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/20] | 18.08.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.11.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 23.12.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 06.01.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.05.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.09.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/11] | 28.10.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/11] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2009 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5731774 (FUJII KAZUHITO [JP], et al) [A] 1-10 * figures 4,5a,10 *; | [Y]GB2329772 (TOWNSEND & TOWNSEND & CREW LLP [US]) [Y] 1-10 * figures 1,4 *; | [X]EP0911677 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [X] 1,3 * figures 1,8 *; | [Y]EP1182636 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB [JP]) [Y] 1-10 * abstract *; | [Y]US2002041266 (KOYAMA JUN [JP], et al) [Y] 1-10 * figure 10A *; | [X]US6469647 (KINUGASA NORIHIDE [JP], et al) [X] 1,9 * figures 1,8 *; | [Y]EP1300826 (NEC CORP [JP]) [Y] 1-10 * figure 1 *; | [XY]GB2380848 (LG PHILIPS LCD CO LTD [KR]) [X] 6,7 * figure 3 * [Y] 1,8,9; | [A]US2004104872 (KANG SIN HO [KR], et al) [A] 1-10 * figure 1 *; | [Y]US2004217892 (HU JEN-YI [TW], et al) [Y] 1-10 * figure 3 *; | [X]EP1517448 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB [JP]) [X] 1-10 * paragraphs [0311] , [0322] - [0324]; figures 8-10 *; | [A]US2005207249 (MORITA AKIRA [JP]) [A] 1-10* figure 1 *; | [Y]EP1675096 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [Y] 1-10 * figure 3 *; | [Y] - MATSUEDA Y ET AL, "35.1: 2.5-in. AMOLED with Integrated 6-Bit Gamma Compensated Digital Data Driver", 2004 SID INTERNATIONAL SYMPOSIUM. SEATTLE, WA, MAY 25 - 27, 2004, SID INTERNATIONAL SYMPOSIUM, SAN JOSE, CA : SID, US, (20040525), pages 1116 - 1119, XP007011917 [Y] 1-10 * paragraph [0003]; figure 2 * |