EP1921383 - Verbrennerhaube und Montageverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.08.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.09.2018 [2018/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady NY 12345 / US | ||
Frühere [2008/20] | Für alle benannten Staaten General Electric Company One River Road Schenectady, NY 12345 / US | Erfinder | 01 /
Brown, Daniel Dale 3445 Mohler Road Cincinnati, OH 45241 / US | 02 /
Bucaro, Michael Terry 5929 Dickinson Trail Liberty Township, OH 45011 / US | [2008/20] | Vertreter | Bedford, Grant Richard GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Bedford, Grant Richard GE London Patent Operation 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Frühere [2008/20] | Bedford, Grant Richard London Patent Operation GE International Inc 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07119943.4 | 05.11.2007 | [2008/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060558636 | 10.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 558636 | [2008/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1921383 | Datum: | 14.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1921383 | Datum: | 18.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.11.2013 | Klassifikation | IPC: | F23R3/60, F23R3/10, F23R3/50, F23R3/00, F01D25/24, F23R3/04 | [2013/51] | CPC: |
F23R3/10 (EP,US);
F23R3/50 (EP,US);
F23R3/60 (EP,US);
F23R2900/00017 (EP,US)
|
Frühere IPC [2008/20] | F23R3/60, F23R3/10 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2014/31] |
Frühere [2008/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbrennerhaube und Montageverfahren dafür | [2008/20] | Englisch: | Combustor dome and methods of assembling such | [2008/20] | Französisch: | Calotte de chambre à combustion et procédés d'assemblage d'une telle calotte | [2008/20] | Prüfungsverfahren | 17.06.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/31] | 19.06.2014 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 04.08.2014 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 19.04.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.08.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.04.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/36] | 03.05.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.04.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2017 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]GB2263733 (SNECMA [FR]) [X] 1,9-11 * page 6, line 4 - page 11, line 11 * * figure 2 * [I] 2-8; | [XI]EP1152191 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1,10,11 * column 4, paragraph 14 - column 8, paragraph 24 * * figures 3-17 * [I] 2-9; | [X]US6449952 (EMILIANOWICZ EDWARD JOHN [US], et al) [X] 1-11 * column 3, line 24 - column 6, line 26 * * figures 1-6 *; | [A]EP1491823 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 2-6 * column 2, paragraph 12 - column 8, paragraph 51 ** figure 3 *; | [A]EP1607582 (SNECMA MOTEURS [FR]) [A] 4,5 * column 6, paragraph 30 * * figures 2,3 * |