EP2075468 - Pumpe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.06.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.06.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.07.2010 [2010/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Automation Partnership York Way Royston Hertfordshire SG8 5WY / GB | [2009/27] | Erfinder | 01 /
Bargh, Adrian Neil Glenogle 9 Heathfield Royston, Hertfordshire SG8 5BW / GB | [2009/27] | Vertreter | Brunner, Michael John Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2009/27] | Brunner, Michael John Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07124060.0 | 24.12.2007 | [2009/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2075468 | Datum: | 01.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.2008 | Klassifikation | IPC: | F04B43/08 | [2009/27] | CPC: |
F04B43/082 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2010/10] |
Frühere [2009/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pumpe | [2009/27] | Englisch: | Pump | [2009/27] | Französisch: | Pompe | [2009/27] | Prüfungsverfahren | 04.01.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/28] | 09.02.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/28] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2009 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB555326 (CHARLES JOHN HUBER) [X] 1-5,9,14,15 * page 2, lines 95-112; figures 1-6 *; | [DA]US4039269 (PICKERING NORMAN C) [DA] * the whole document *; | [DA]GB2150644 (MUESZERIPARI MUEVEK LAB) [DA] * the whole document *; | [A]US2412397 (HARPER LYNDUS E) [A] * the whole document *; | [A]US4047844 (ROBINSON THOMAS C) [A] * the whole document *; | [A]EP0450736 (MCGAW INC [US]) [A] * the whole document * |