EP1832901 - Sicherheitsfilm [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.08.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CPFilms Inc. 4210 The Great Road Fieldale, VA 24089 / US | [2007/37] | Erfinder | 01 /
Port, Anthony Brian 77 Ferndale Court Collinsville Virginia 24078 / US | 02 /
Newbitt, David 15 Hann Road Rowhams Southampton Hampshire SO16 8LN / GB | [2007/37] | Vertreter | Stanley, Michael Gordon Michael Stanley & Co. P.O. Box 270 Banbury Oxfordshire OX15 5YY / GB | [N/P] |
Frühere [2007/37] | Stanley, Michael Gordon Michael Stanley & Co., P.O. Box 270 Banbury Oxfordshire OX15 5YY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07250935.9 | 06.03.2007 | [2007/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060780765P | 09.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 780765 P | [2007/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1832901 | Datum: | 12.09.2007 | Sprache: | EN | [2007/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2007 | Klassifikation | IPC: | G02B5/30, // G02B5/22 | [2007/37] | CPC: |
B42D25/328 (EP,US);
B42D25/351 (EP);
B42D25/355 (EP);
B42D25/373 (EP,US);
B42D25/45 (EP);
G02B5/223 (EP);
G02B5/3016 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2008/21] |
Frühere [2007/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sicherheitsfilm | [2007/37] | Englisch: | Security film | [2007/37] | Französisch: | Film de sécurité | [2007/37] | Prüfungsverfahren | 14.03.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/38] | 22.04.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/38] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2006007742 (ROLIC AG [CH], et al) [X] 1-18 * figure 8 * * page 16, line 19 - page 17, line 3 *; | [A]WO02085642 (MERCK PATENT GMBH [DE], et al) [A] 1-18 * page 10, line 36 - page 11, line 4 *; | [A]EP1628147 (NHK SPRING CO LTD [JP]) [A] 1-18 * example 1 *; | [AD]US6221112 (SNIDER WILLIAM DOUGLAS [GB]) [AD] 1-18 * the whole document * |