EP1978443 - Prüfverfahren zur Implementierung von Managementsoftware [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.11.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.11.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.12.2009 [2009/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inventec Corporation No. 66 Hou-Kang Street Shih-Lin District Taipei City / TW | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Für alle benannten Staaten Inventec Corporation No. 66 Hou-kang Street Shih-Lin District Taipei City / TW | Erfinder | 01 /
Yeung, Alan S. 1325 Howard Ave, 832 Burlingame, CA 94010 / US | 02 /
Cha, Deming 871 Sycamore Drive Palo Alto, CA 94303 / US | 03 /
Pang, Nicholas Y. 3918 Leona Street San Mateo, CA 94403 / US | [2008/41] | Vertreter | Chamberlain, Alan James Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Chamberlain, Alan James Haseltine Lake Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07252654.4 | 29.06.2007 | [2008/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070909711P | 02.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 909711 P | US20070762082 | 13.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 762082 | [2008/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1978443 | Datum: | 08.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1978443 | Datum: | 17.12.2008 | [2008/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.11.2008 | Klassifikation | IPC: | G06F9/445, H04L12/26, H04L12/24 | [2008/51] | CPC: |
H04L43/10 (EP,US);
G06F15/00 (KR);
G06F17/00 (KR);
H04L43/55 (EP,US);
H04L41/08 (EP,KR,US)
|
Frühere IPC [2008/41] | G06F9/445 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2009/35] |
Frühere [2008/41] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Prüfverfahren zur Implementierung von Managementsoftware | [2008/41] | Englisch: | Verifying method for implementing management software | [2008/41] | Französisch: | Procédé de vérification pour mettre en place le logiciel de gestion | [2008/41] | Prüfungsverfahren | 08.08.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/41] | 19.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.06.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 02.07.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/52] | 22.07.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 04.08.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/52] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2009 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2002103900 (CORNELIUS SHAWN S [US], et al) [X] 1-18 * abstract * * claim 1 * * paragraph [0090] * * paragraph [0124] * * figure 1 *; | [A]US2004103396 (NEHAB SMADAR [IL]) [A] 1-18 * abstract * * claim 1 * * figure 5 ** paragraph [0085] - paragraph [0088] *; | [A]US2005036443 (COLLINS DAVID ALLAN [US]) [A] 1-18 * abstract * * paragraph [0050] * * figure 3 * |