Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
20.11.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.12.2009 [2009/52] |
03.11.2009 | Neuer Eintrag: Teilrechtsverlust: Rechtswirksamkeit | |
31.07.2009 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
29.07.2009 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
24.07.2009 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 26.08.2009 [2009/35] |
18.07.2009 | Neuer Eintrag: Teilrechtsverlust: Absendung der Mitteilung + Frist | |
20.02.2009 | Erster Prüfungsbericht | |
16.02.2009 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
14.11.2008 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 17.12.2008 [2008/51] |
14.11.2008 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 17.12.2008 [2008/51] |
05.09.2008 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 08.10.2008 [2008/41] |
05.09.2008 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 08.10.2008 [2008/41] |