EP1879440 - Anzeigevorrichtung und Verfahren zur Kombinierung eines Chassis mit einer Nabe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.08.2015 [2015/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung SDI Co., Ltd. 575 Shin-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | [2008/03] | Erfinder | 01 /
Kim Myoung-Kon, c/o Samsung ASDI Co., Ltd. 575 Shin-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Bang, Won-Kyu, c/o Samsung ASDI Co., Ltd. 575 Shin-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2008/03] | Vertreter | Mounteney, Simon James Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Frühere [2008/03] | Mounteney, Simon James Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07252729.4 | 06.07.2007 | [2008/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20060064455 | 10.07.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20060064455 | [2008/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1879440 | Datum: | 16.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/03] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1879440 | Datum: | 15.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.09.2014 | Klassifikation | IPC: | H05K5/02, H05K7/14 | [2014/42] | CPC: |
H05K7/142 (EP,KR,US);
H01J11/34 (KR);
H05K5/0217 (KR);
H01J2217/49264 (KR)
|
Frühere IPC [2008/03] | H05K5/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2015/26] |
Frühere [2008/03] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anzeigevorrichtung und Verfahren zur Kombinierung eines Chassis mit einer Nabe | [2008/03] | Englisch: | Display apparatus and method of combining chassis base with boss | [2008/03] | Französisch: | Appareil d'affichage et procédé de combinaison de base de châssis avec bossage | [2008/03] | Prüfungsverfahren | 12.07.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/03] | 03.02.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/33] | 27.02.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2014 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2005047100 (KIM DOO-YOUNG [KR]) [A] 1,11* figure all *; | [A]KR20050036267 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [A] 1,11 * figures 1,2 *; | [XI]US2006044745 (KIM SOK-SAN [KR]) [X] 1,2 * paragraph [0041]; figure 4 * * paragraph [0050] * [I] 3-13; | [A]US2006126314 (JEONG KWANG-JIN [KR]) [A] 1,11 * figure 5 * |