EP1925694 - Verfahren zur oxidationsbeständige Beschichtung von Artikeln und beschichtete Artikel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2008/22] | Oxidationsbeständige Beschichtungen, Verfahren zur Beschichtung von Artikeln und beschichtete Artikel | ||
[2018/50] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.04.2020 [2020/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2016/43] |
Frühere [2008/22] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation United Technologies Building, 1 Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Erfinder | 01 /
Tang, Xia 119 Montclair Drive West Hartford, ct 06107 / US | 02 /
Bhatia, Tania 53 West Wynd Terrace Middletown, CT 06457 / US | 03 /
Jarmon, David C. 44 Blue Ridge Road Kensington, CT 06037 / US | 04 /
Schmidt, Wayde R. 7 Amberg Drive Pomfret Center, CT 06259 / US | 05 /
Eaton, Harry E. 391 Perrin Road Woodstock, CT 06281 / US | 06 /
Smeggil, John G. 12 Tollgate Lane Simsbury, CT 06070 / US | [2008/29] |
Frühere [2008/22] | 01 /
Tang, Xia 119 Montclair Drive West Hartford, ct 06107 / US | ||
02 /
Bhatia, Tania 53 West Wynd Terrace Middletown, CT 06457 / US | |||
03 /
Jarmon, David C. 44 Blue Ridge Road Kensington, CT 06037 / US | |||
04 /
Schmitdt, Wayde R. 7 Amberg Drive Pomfret Center, CT 06259 / US | |||
05 /
Eaton, Harry E. 391 Perrin Road Woodstock, CT 06281 / US | |||
06 /
Smeggil, John G. 12 Tollgate Lane Simsbury, CT 06070 / US | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2019/20] | Dehns St. Brides House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Frühere [2008/22] | Leckey, David Herbert Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07253635.2 | 12.09.2007 | [2008/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060603622 | 21.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 603622 | [2008/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1925694 | Datum: | 28.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1925694 | Datum: | 02.03.2011 | [2011/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1925694 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.02.2011 | Klassifikation | IPC: | C23C26/00, C23C24/08, C04B41/52, C04B41/89, C04B41/00, C23C24/10, C23C30/00 | [2018/50] | CPC: |
C04B41/89 (EP,US);
C04B41/009 (EP,US);
C04B41/52 (EP,US);
C23C24/10 (EP);
C23C26/00 (EP,US);
C23C30/00 (EP);
| C-Set: |
C04B41/009, C04B35/565 (US,EP);
C04B41/009, C04B35/584 (US,EP);
C04B41/009, C04B35/806 (EP);
C04B41/52, C04B41/4539, C04B41/455, C04B41/5027, C04B41/5035 (EP,US); |
Frühere IPC [2008/22] | C23C26/00, C23C24/08 | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2011/45] |
Frühere [2008/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur oxidationsbeständige Beschichtung von Artikeln und beschichtete Artikel | [2018/50] | Englisch: | Processes for producing oxidation resistant coating articles and their coated articles | [2018/50] | Französisch: | Procédés pour le revêtement d'articles résistant à l'oxyxdation et leurs articles revêtus | [2018/50] |
Frühere [2008/22] | Oxidationsbeständige Beschichtungen, Verfahren zur Beschichtung von Artikeln und beschichtete Artikel | ||
Frühere [2008/22] | Oxidation resistant coatings, processes for coating articles, and their coated articles | ||
Frühere [2008/22] | Revêtements résistant à l'oxydation, procédés pour le revêtement d'articles et leurs articles revêtus | Prüfungsverfahren | 01.09.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.09.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/42] | 03.09.2011 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 11.10.2011 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 13.10.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.10.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 22.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 21.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4039997 (HUANG CORNELIUS Y D, et al) [X] 1-6,8,12,15,16,20,21 * column 2, line 15 - column 3, line 60 *; | [XI]EP0672632 (AEROSPATIALE [FR], et al) [X] 1-4,8,12,15,16,20,21,26-30 * column 3, line 37 - column 4, line 54 * * column 5, line 1 - line 22 * [I] 9,10; | [I]US5569427 (SEMENOVA ELENA V [RU], et al) [I] 1-10,15,16,20,21,26 * column 2, line 53 - column 3, line 36 *; | [XAI]WO03099739 (SAINT GOBAIN CERAMICS [US]) [X] 1-3,8,10,13,15,16,20,21,24-26,28 * page 2, line 15 - page 4, line 26 * * page 5, line 7 - page 6, line 22 * * claims 1-27,33,34 * [A] 4,5,12,17-19,22,23,29,30 [I] 6,7,9,11; | [E]US7767305 (STEWART DAVID A [US], et al) [E] 1-4,6,8,10,12,14-30 * column 2, line 24 - column 3, line 3 * * column 4, line 4 - line 57 * * column 5, line 64 - column 6, line 41 ** examples 1-8; claims 1-6 * | vom Anmelder | US5677060 | US7060360 |