EP1918260 - Optisches Glas mit hoher Brechzahl zum Präzisionsformen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.08.2013 [2013/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUMITA OPTICAL GLASS, INC. 4-7-25, Harigaya, Urawa-ku Saitama-shi Saitama 338-8565 / JP | [2008/19] | Erfinder | 01 /
Yamamoto, Yoshinori, c/o Sumita Optical Glass, Inc. 4-7-25 Harigaya Urawa-ku Saitama City Saitama 330-8565 / JP | [2012/38] |
Frühere [2008/19] | 01 /
Yamamoto, Yoshinori, c/o Sumita Optical Glass, Inc. 4-7-25 Harigaya Urawa-ku Saitama City Saitama 330-8565 / JP | Vertreter | Brown, Fraser Gregory James Cleveland 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | [2012/38] |
Frühere [2009/19] | Brown, Fraser Gregory James fJ Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | ||
Frühere [2009/04] | Rees, Kerry FJ Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | ||
Frühere [2008/19] | Brown, Fraser Gregory James fJ Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07254174.1 | 22.10.2007 | [2008/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060287874 | 23.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006287874 | [2008/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1918260 | Datum: | 07.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1918260 | Datum: | 19.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.02.2008 | Klassifikation | IPC: | C03C3/155, C03C3/253 | [2008/19] | CPC: |
C03C3/253 (EP,US);
C03C3/155 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2009/03] |
Frühere [2008/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Optisches Glas mit hoher Brechzahl zum Präzisionsformen | [2008/19] | Englisch: | Optical glass for precision molding having high refractive index | [2008/19] | Französisch: | Verre optique pour un moulage de précision ayant un indice de réfraction élevé | [2008/19] | Prüfungsverfahren | 01.07.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/33] | 06.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.11.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 18.12.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 30.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 20.02.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.04.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.11.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]EP1760048 (OHARA KK [JP]) [PX] 1 * abstract *; | [A]US2003191006 (NATSUGARI NORIO [JP], et al) [A] 1 * abstract * * paragraph [0011] * * examples 7,9,10 *; | [PA]JP2006327926 (OHARA KK) [PA] 1 * abstract *; | [PA]JP2006327925 (OHARA KK) [PA] 1 * abstract * * examples 23,39 * | vom Anmelder | JP2005179142 | JP2002201039 | JP2005502576 | JP2006518325 | JP2005503008 |