EP1959348 - Adressübersetzung in verteilten Systemen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [2018/20] |
Frühere [2008/34] | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95052-8119 / US | Erfinder | 01 /
Sugumar, Suresh "Sree Karthik", T.C. 40/1073 (9) Cheppil Road Sreevaraham Trivandrum 895009 Kerala / IN | 02 /
Panesar, Kiran S. 6386 S.W. Lois Street Hillsboro, OR 97123 / US | 03 /
Iyer, Nareyan N. No 847 2nd Floor, 10th Main, 5 Cross Indiranagar, 2nd Stage Bangalore 560038 Karnataka / IN | [2018/20] |
Frühere [2008/34] | 01 /
Sugumar, Suresh "Sree Karthik", T.C. 40/1073 (9) Cheppil Road Sreevaraham Trivandrum 895009 Kerala / IN | ||
02 /
Panesar, Kiran S. 6386 S.W. Lois Street Hillsboro, OR 97123 / US | |||
03 /
Iyer, Nareyan N. No 847 2nd Floor, 10th Main, 5 Cross Indiranagar, 2nd Stage Bangalore 560038 Karnataka / IN | Vertreter | HGF Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Frühere [2018/20] | HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | ||
Frühere [2008/34] | Hutchinson, Glenn Stanley, et al Harrison Goddard Foote Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07254934.8 | 19.12.2007 | [2008/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060616662 | 27.12.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 616662 | [2008/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1959348 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1959348 | Datum: | 22.07.2009 | [2009/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1959348 | Datum: | 16.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.2009 | Klassifikation | IPC: | G06F12/02, G06F12/1081, G06F12/109, G06F12/10, G06F9/455, G06F12/14 | [2017/48] | CPC: |
G06F12/1081 (EP,GB,US);
G06F12/02 (KR);
G06F12/0284 (EP,GB,US);
G06F12/00 (KR);
G06F12/0292 (GB);
G06F12/063 (GB);
G06F12/1036 (EP,US);
G06F12/109 (GB);
G06F9/45537 (EP,US);
G06F12/145 (EP,US);
G06F2212/1016 (EP,US);
G06F2212/1032 (EP,US);
G06F2212/1052 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2008/34] | G06F12/10, G06F9/455 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/20] |
Frühere [2008/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Adressübersetzung in verteilten Systemen | [2008/34] | Englisch: | Address translation in partitioned systems | [2008/34] | Französisch: | Traduction d'adresses dans des systèmes partitionés | [2008/34] | Prüfungsverfahren | 19.12.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/34] | 09.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.09.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.06.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.05.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 06.11.2017 geplant war | 06.11.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 08.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.03.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 19.02.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.12.2007 | AT | 16.05.2018 | CY | 16.05.2018 | CZ | 16.05.2018 | DK | 16.05.2018 | EE | 16.05.2018 | ES | 16.05.2018 | FI | 16.05.2018 | IT | 16.05.2018 | LT | 16.05.2018 | LV | 16.05.2018 | MC | 16.05.2018 | PL | 16.05.2018 | PT | 16.05.2018 | RO | 16.05.2018 | SE | 16.05.2018 | SI | 16.05.2018 | SK | 16.05.2018 | TR | 16.05.2018 | BG | 16.08.2018 | GR | 17.08.2018 | IS | 16.09.2018 | IE | 19.12.2018 | LU | 19.12.2018 | MT | 19.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/30] | HU | 19.12.2007 | |
AT | 16.05.2018 | ||
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
PT | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
TR | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/27] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
PT | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
TR | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
TR | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/04] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/49] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
IE | 19.12.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
Frühere [2019/39] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
LU | 19.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
IT | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | DK | 16.05.2018 | |
EE | 16.05.2018 | ||
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | DK | 16.05.2018 | |
ES | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | ES | 16.05.2018 | |
FI | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Frühere [2018/51] | ES | 16.05.2018 | |
FI | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
Frühere [2018/49] | ES | 16.05.2018 | |
FI | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 16.05.2018 | |
FI | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0150039 (HITACHI LTD [JP]); | [A]US2002049869 (OHMURA YUKIYOSHI [JP], et al) | Prüfung | US2004019728 | US2006069900 | US2006075285 |