EP1930560 - Hydraulisches Steuersystem für Nockenwellenversteller [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 24.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.09.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.10.2012 [2012/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South, Suite 800 330 Town Center Drive Dearborn, MI 48126 / US | Für alle benannten Staaten JAGUAR CARS LIMITED Abbey Road Whitley Coventry Warwickshire CV3 4LF / GB | [2008/37] |
Frühere [2008/24] | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South, Suite 800 330 Town Center Drive Dearborn, MI 48126 / US | Erfinder | 01 /
Child, Matthew James 26 Glendower Approach, Heathcote Warwick, CV34 6ET / GB | [2008/24] | Vertreter | Potts, Susan Patricia, et al Ford Motor Company Limited Patent Department 1/445 Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | [2008/34] |
Frühere [2008/24] | Farrow, Robert Michael Land Rover, Patent Department 53G 16/4, Banbury Road Gaydon Warwick CV35 0RR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07270067.7 | 23.11.2007 | [2008/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20060024438 | 07.12.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0624438 | [2008/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1930560 | Datum: | 11.06.2008 | Sprache: | EN | [2008/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1930560 | Datum: | 01.09.2010 | [2010/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1930560 | Datum: | 16.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.08.2010 | Klassifikation | IPC: | F01L1/344 | [2008/24] | CPC: |
F01L1/3442 (EP,GB,US);
F01L1/34 (GB);
F16K11/0704 (GB);
F01L2001/34426 (EP,US);
Y10T137/86493 (EP,US);
Y10T137/86895 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2011/18] |
Frühere [2008/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hydraulisches Steuersystem für Nockenwellenversteller | [2008/24] | Englisch: | Hydraulic control system for a variable camshaft timing phaser | [2008/24] | Französisch: | Système de commande hydraulique pour déphaseur d'arbre à cames | [2008/24] | Prüfungsverfahren | 01.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/15] | 07.04.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 27.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.08.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.10.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.08.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/43] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 27.05.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.05.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.06.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1400661 (BORGWARNER INC [US]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]WO2006011648 (AISIN SEIKI [JP], et al) [A] 1-9* the whole document * | vom Anmelder | US5002023 | US5107804 | US2004055550 |