EP1920697 - Absorbierende Papierrolle für den Sanitär- oder Haushaltseinsatz mit einer seitlichen Hohlkehle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.03.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SCA TISSUE FRANCE 151-161, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen / FR | [2016/01] |
Frühere [2013/14] | Für alle benannten Staaten SCA TISSUE FRANCE 60, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes / FR | ||
Frühere [2010/36] | Für alle benannten Staaten Georgia-Pacific France 60, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes / FR | ||
Frühere [2008/20] | Für alle benannten Staaten Georgia-Pacific France 11, route Industrielle 68320 Kunheim / FR | Erfinder | 01 /
Ruppel, Rémy 6, rue des Vosges 68320 Durrenentzen / FR | 02 /
Cattacin, Gilles 30, rue de Thann 68000 Colmar / FR | 03 /
Jaegler, Arnaud 14, rue Weiss 67860 Boofzheim / FR | [2008/32] |
Frühere [2008/20] | 01 /
Ruppel, Rémy 6, rue des Vosges 68320 Durrenentzen / FR | ||
02 /
Cattacin, Gilles 15A, boulevard du Champs de Mars 68000 Colmar / FR | |||
03 /
Jaegler, Arnaud 14, rue Weiss 67860 Boofzheim / FR | Vertreter | Cortier, Sophie, et al SCA TISSUE FRANCE 151-161, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen / FR | [2017/14] |
Frühere [2010/36] | Cortier, Sophie, et al Georgia-Pacific France Service Propriété Industrielle 60, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes / FR | ||
Frühere [2008/20] | Thomas, Nadine Georgia-Pacific France 23, Boulevard Georges Clemenceau 92415 Courbevoie Cédex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07291247.0 | 12.10.2007 | [2008/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060009510 | 30.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0609510 | [2008/20] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1920697 | Datum: | 14.05.2008 | Sprache: | FR | [2008/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1920697 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | FR | [2017/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.02.2008 | Klassifikation | IPC: | A47K10/16 | [2008/20] | CPC: |
A47K10/16 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/14] |
Frühere [2008/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | 14.11.2008 | BA | 14.11.2008 | HR | 14.11.2008 | MK | 14.11.2008 | RS | 14.11.2008 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Absorbierende Papierrolle für den Sanitär- oder Haushaltseinsatz mit einer seitlichen Hohlkehle | [2008/20] | Englisch: | Roll of paper towels for sanitary or household use with a lateral groove | [2008/20] | Französisch: | Rouleau de papier absorbant à usage sanitaire ou domestique avec une gorge latérale | [2008/20] | Prüfungsverfahren | 14.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/01] | 06.02.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.06.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.11.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.02.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.02.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 02.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.10.2007 | AT | 05.04.2017 | CY | 05.04.2017 | CZ | 05.04.2017 | DK | 05.04.2017 | EE | 05.04.2017 | ES | 05.04.2017 | FI | 05.04.2017 | IT | 05.04.2017 | LT | 05.04.2017 | LV | 05.04.2017 | MC | 05.04.2017 | MT | 05.04.2017 | NL | 05.04.2017 | PL | 05.04.2017 | PT | 05.04.2017 | RO | 05.04.2017 | SE | 05.04.2017 | SI | 05.04.2017 | SK | 05.04.2017 | TR | 05.04.2017 | BG | 05.07.2017 | GR | 06.07.2017 | IS | 05.08.2017 | IE | 12.10.2017 | LU | 12.10.2017 | BE | 31.10.2017 | CH | 31.10.2017 | LI | 31.10.2017 | [2020/27] |
Frühere [2020/15] | HU | 12.10.2007 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
TR | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 12.10.2017 | ||
LU | 12.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 12.10.2007 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 12.10.2017 | ||
LU | 12.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 12.10.2007 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 12.10.2017 | ||
LU | 12.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
IE | 12.10.2017 | ||
LU | 12.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
LU | 12.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/36] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
LU | 12.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
LU | 12.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/30] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/48] | NL | 05.04.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3029035 (LAYTON J C) [A] 1-4,6,7 * column 2, line 46 - column 4, line 10; figures 2,4,5 *; | [A]US5205455 (MOODY JOHN R [US]) [A] 1-4,6 * column 3, lines 16-48; figure 1 *; | [A]US3282525 (REHR HENRY W) [A] 1,3,4,6,7 * column 3, lines 14-29 * * column 4, lines 8-31; figures 1,2 *; | [A]EP0096984 (CROWN ZELLERBACH CORP [US]) [A] 1,2,4,6,7 * abstract * |