EP1927351 - Einsatz von Agomelatin zur Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von periventrikulärer Leukomalazie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.03.2013 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IT | veröffentlicht am 03.04.2013 [2013/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Les Laboratoires Servier 12, Place de La Défense 92415 Courbevoie Cedex / FR | [2008/23] | Erfinder | 01 /
Spedding, Michael 6, rue Ampère 78110 Vesinet / FR | 02 /
Mocaer, Elisabeth 32, rue Chauveau 92200 Neuilly sur Seine / FR | [2008/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07291392.4 | 23.11.2007 | [2008/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060010294 | 24.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0610294 | [2008/23] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1927351 | Datum: | 04.06.2008 | Sprache: | FR | [2008/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1927351 | Datum: | 06.10.2010 | Sprache: | FR | [2010/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.03.2008 | Klassifikation | IPC: | A61K31/165, A61P25/00 | [2008/23] | CPC: |
A61K31/165 (EP,KR,NO,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/22 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/23] | Erstreckungsstaaten | AL | 30.11.2007 | BA | 30.11.2007 | HR | 30.11.2007 | MK | 30.11.2007 | RS | 30.11.2007 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einsatz von Agomelatin zur Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von periventrikulärer Leukomalazie | [2008/23] | Englisch: | Use of agomelatine to obtain medication aimed at treating periventricular leukomalacia | [2008/23] | Französisch: | Utilisation de l'agomélatine pour l'obtention de médicaments destinés au traitement de la leucomalacie périventriculaire | [2008/23] | Prüfungsverfahren | 30.11.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/23] | 18.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.07.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 21.09.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.05.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.08.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.08.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2013/14] |
Frühere [2012/03] | IT | 23.11.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DXY]EP1564202 (SERVIER LAB [FR]) [DX] 3-6 * paragraph [0004] * * claims 18-20 * [Y] 1,2; | [Y] - HUSSON ISABELLE ET AL, "Melatoninergic neuroprotection of the murine periventricular white matter against neonatal excitotoxic challenge", ANNALS OF NEUROLOGY, (200201), vol. 51, no. 1, ISSN 0364-5134, pages 82 - 92, XP002442543 [Y] 1,2 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ana.10072 | vom Anmelder | EP0447285 | EP1564202 |