Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP1974277 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP1974277



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 399
14.02.2014 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
12.04.2013 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
14.03.2013 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 3
26.02.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
26.02.2013 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 11
26.02.2013 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 11
26.02.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
05.11.2012 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
05.11.2012 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
05.11.2012 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
05.11.2012 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 51
22.06.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
22.06.2012 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 4
22.06.2012 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 7
22.06.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
23.12.2011 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
06.12.2011 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
06.12.2011 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
06.12.2011 Ergänzender europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
18.12.2008 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
18.12.2008 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
18.12.2008 Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend Recherche / Prüfung 1
04.09.2008 Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 2
03.09.2008 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
13.08.2008 Erinnerung Zahlungsfrist (Prüfungsgebühr/Benennungsgebühren) Recherche / Prüfung 1
07.08.2008 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
07.08.2008 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
07.08.2008 Internationale Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
07.08.2008 Internationale Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
31.07.2008 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
31.07.2008 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 6
31.07.2008 Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 34
31.07.2008 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 4
28.07.2008 Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit Recherche / Prüfung 4
26.05.2008 Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt Recherche / Prüfung 3
06.08.2007 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 64
06.08.2007 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 102
19.07.2007 Veröffentlichte internationale Anmeldung - A2 Recherche / Prüfung 57