EP2139503 - KOSMETISCHE UND DERMATOLOGISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON ALGENEXTRAKTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/01] | NEUE KOSMETISCHE UND DERMATOLOGISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON ALGENEXTRAKTEN | ||
[2010/15] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.07.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 17.09.2014 [2014/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TEXINFINE S.A. 60, rue Duguesclin 69006 Lyon / FR | Für alle benannten Staaten Innovat Parc des Expositions Le Kram, BP N[deg] 1 Tunis / TN | Für alle benannten Staaten Girmaud, Jean Alexis 23 Avenue de l'Observatorie 75006 Paris / FR | [2010/01] | Erfinder | 01 /
GRIMAUD, Jean-Alexis 23 avenue de l'Observatoire F-75006 Paris / FR | 02 /
GUTIERREZ, Gilles Chemin de Gorgerat 69450 Saint Cyr au Mont d'or / FR | [2010/36] |
Frühere [2010/01] | 01 /
GRIMAUD, Jean-Alexis 23 avenue de l'Observatoire F-75006 Paris / FR | ||
02 /
GUTIERREZ, Gilles 39, rue Lieutenant Colonel-Prévost F-69006 Lyon / FR | Vertreter | Burtin, Jean-François, et al Cabinet Gefib c/o Sté Delpharm Immeuble Le Poversy Bât. B 6-8 rue du 4 septembre 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [2010/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07705468.2 | 26.01.2007 | [2010/01] | WO2007IB00177 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060000813 | 30.01.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0600813 | [2010/01] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007085946 | Datum: | 02.08.2007 | Sprache: | FR | [2007/31] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2139503 | Datum: | 06.01.2010 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 02.08.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2139503 | Datum: | 08.09.2010 | Sprache: | FR | [2010/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.03.2008 | Klassifikation | IPC: | A61K36/02, A61K8/73, A61P17/00, A61K36/03, A61Q19/00, A61K9/00 | [2010/01] | CPC: |
A61K36/03 (EP,US);
A61K36/02 (EP);
A61K8/9711 (EP,US);
A61K9/0014 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61Q19/00 (EP);
| C-Set: |
A61K36/02, A61K2300/00 (EP);
A61K36/03, A61K2300/00 (EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOSMETISCHE UND DERMATOLOGISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON ALGENEXTRAKTEN | [2010/15] | Englisch: | COSMETIC AND DERMATOLOGICAL COMPOSITIONS BASED ON ALGAE EXTRACTS | [2010/15] | Französisch: | COMPOSITIONS COSMETIQUES ET DERMATOLOGIQUES A BASE D'EXTRAITS D'ALGUES | [2010/15] |
Frühere [2010/01] | NEUE KOSMETISCHE UND DERMATOLOGISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON ALGENEXTRAKTEN | ||
Frühere [2010/01] | NOVEL COSMETIC AND DERMATOLOGICAL COMPOSITIONS BASED ON ALGAE EXTRACTS | ||
Frühere [2010/01] | NOUVELLES COMPOSITIONS COSMETIQUES ET DERMATOLOGIQUES A BASE D'EXTRAITS D'ALGUES | Eintritt in die regionale Phase | 27.10.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.10.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.10.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 19.05.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/01] | 21.01.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.02.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.04.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.06.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.06.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.06.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/33] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 27.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.07.2009 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 27.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.07.2009 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 27.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.07.2009 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.02.2009 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   27.02.2009 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 08.09.2010 | CY | 08.09.2010 | CZ | 08.09.2010 | DK | 08.09.2010 | EE | 08.09.2010 | FI | 08.09.2010 | GR | 08.09.2010 | HU | 08.09.2010 | IE | 08.09.2010 | IT | 08.09.2010 | LT | 08.09.2010 | LV | 08.09.2010 | NL | 08.09.2010 | PL | 08.09.2010 | RO | 08.09.2010 | SE | 08.09.2010 | SI | 08.09.2010 | SK | 08.09.2010 | TR | 08.09.2010 | BG | 08.12.2010 | ES | 19.12.2010 | IS | 08.01.2011 | PT | 10.01.2011 | LU | 26.01.2011 | BE | 31.01.2011 | CH | 31.01.2011 | LI | 31.01.2011 | MC | 31.01.2011 | [2014/38] |
Frühere [2013/45] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
HU | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Frühere [2013/44] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Frühere [2013/42] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Frühere [2012/02] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Frühere [2011/48] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Frühere [2011/40] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Frühere [2011/29] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Frühere [2011/26] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]KR20020030141 ; | [A]FR2743723 (TEXINFINE SA [FR]) [A] 1-10 * the whole document *; | [AD]FR2774292 (INOVAT SARL [TN]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [A]FR2803523 (TEXINFINE SA [FR]) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]FR2811563 (OREAL [FR]) [A] 1-10 * the whole document *; | [AD]FR2838459 (COMBE PIERRE [FR]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2002, no. 79, Database accession no. 2002-729354, XP002387191 & KR20020030141 A 20020424 (ENPRANI CO LTD) [A] 1-10 * abstract * | vom Anmelder | FR2743723 | FR2774292 |