EP1977112 - KREISELPUMPE MIT AXIALSCHUBAUSGLEICHSEINRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.03.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal / DE | [2008/41] | Erfinder | 01 /
DWARS, Anja Makarenkostrasse 22 90471 Nürnberg / DE | 02 /
KASTRUP, Norbert Richard-Wagner-Strasse 39 95444 Bayreuth / DE | [2008/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07711923.8 | 13.03.2007 | [2008/41] | WO2007EP02178 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061011613 | 14.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006011613 | [2008/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007104526 | Datum: | 20.09.2007 | Sprache: | DE | [2007/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1977112 | Datum: | 08.10.2008 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 20.09.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1977112 | Datum: | 05.05.2010 | Sprache: | DE | [2010/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.09.2007 | Klassifikation | IPC: | F04D29/04, F04D29/16 | [2008/41] | CPC: |
F04D29/167 (EP);
F04D29/0413 (EP);
F04D29/0416 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/41] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KREISELPUMPE MIT AXIALSCHUBAUSGLEICHSEINRICHTUNG | [2008/41] | Englisch: | CENTRIFUGAL PUMP HAVING AN AXIAL THRUST BALANCING DEVICE | [2008/41] | Französisch: | POMPE CENTRIFUGE A DISPOSITIF DE COMPENSATION DE LA POUSSEE AXIALE | [2008/41] | Eintritt in die regionale Phase | 12.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/41] | 01.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.11.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.02.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.02.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.02.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 05.05.2010 | DK | 05.05.2010 | EE | 05.05.2010 | FI | 05.05.2010 | HU | 05.05.2010 | IE | 05.05.2010 | LT | 05.05.2010 | LV | 05.05.2010 | MT | 05.05.2010 | NL | 05.05.2010 | PL | 05.05.2010 | RO | 05.05.2010 | SE | 05.05.2010 | SI | 05.05.2010 | SK | 05.05.2010 | TR | 05.05.2010 | CY | 02.06.2010 | BG | 05.08.2010 | GR | 06.08.2010 | ES | 16.08.2010 | IS | 05.09.2010 | PT | 06.09.2010 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
MT | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
TR | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
BG | 05.08.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Frühere [2013/42] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
MT | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
BG | 05.08.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Frühere [2012/05] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
MT | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Frühere [2011/25] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Frühere [2010/45] | NL | 05.05.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]FR2075029 (SWEARINGEN JUDSON S [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [A]GB1250062 (ALLWEILER AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0121053 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1 * the whole document *; | [AD]DE19631824 (KLEIN SCHANZLIN & BECKER AG [DE]) [AD] 1* the whole document *; | [A]US5980114 (OKLEJAS JR ELI [US]) [A] 1 * the whole document * |