EP1986491 - SICHERHEITSSYSTEM FÜR EIN FISCHERBOOT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.02.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | [2015/14] |
Frühere [2010/18] | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment D "Le Ponant" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | ||
Frühere [2008/45] | Für alle benannten Staaten COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 25, rue Leblanc Immeuble "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
DELEIGNIES, Mathieu 35, rue Aristide Briand 59290 Wasquehal / FR | [2014/48] |
Frühere [2008/45] | 01 /
DELEIGNIES, Mathieu 35, rue Aristide Briand F-59290 Wasquehal / FR | Vertreter | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95, Rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Frühere [2015/14] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | ||
Frühere [2008/45] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07712231.5 | 16.02.2007 | [2008/45] | WO2007EP51518 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20060050587 | 20.02.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0650587 | [2008/45] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007096307 | Datum: | 30.08.2007 | Sprache: | FR | [2007/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1986491 | Datum: | 05.11.2008 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 30.08.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1986491 | Datum: | 01.04.2015 | Sprache: | FR | [2015/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.08.2007 | Klassifikation | IPC: | A01K73/10, B23D15/04 | [2008/45] | CPC: |
B26F3/04 (EP);
A01K73/00 (EP);
A01K73/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/45] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SICHERHEITSSYSTEM FÜR EIN FISCHERBOOT | [2008/45] | Englisch: | SAFETY SYSTEM FOR A FISHING BOAT | [2008/45] | Französisch: | SYSTEME DE SECURITE POUR BATEAU DE PECHE | [2008/45] | Eintritt in die regionale Phase | 24.07.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.07.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.07.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.07.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/45] | 29.10.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.02.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.02.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.02.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.10.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 05.01.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.02.2007 | AT | 01.04.2015 | BG | 01.04.2015 | CY | 01.04.2015 | CZ | 01.04.2015 | EE | 01.04.2015 | FI | 01.04.2015 | LT | 01.04.2015 | LV | 01.04.2015 | MC | 01.04.2015 | RO | 01.04.2015 | SI | 01.04.2015 | SK | 01.04.2015 | TR | 01.04.2015 | IS | 01.08.2015 | [2018/38] |
Frühere [2018/33] | HU | 16.02.2007 | |
AT | 01.04.2015 | ||
CY | 01.04.2015 | ||
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
TR | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 16.02.2007 | |
AT | 01.04.2015 | ||
CY | 01.04.2015 | ||
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Frühere [2016/42] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Frühere [2016/10] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Frühere [2016/09] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Frühere [2015/51] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Frühere [2015/49] | CZ | 01.04.2015 | |
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2100402 (SHELL INT RESEARCH) [A] 1-11 * figure 1; claim 1 *; | [DA]FR2456585 (PYROMECA) [DA] 1-11 * page 1, paragraph 1 *; | [A]EP0346318 (BRUSSELLE MARINE IND [BE]) [A] 1-11 * figure 1 *; | [A]EP0708319 (BRISSONNEAU & LOTZ [FR]) [A] 1-11 * figure 2 *; | [A]GB2266694 (KARMOY WINCH AS [NO]) [A] 1-11 * figure 2 *; | [A]US5376933 (TUPPER CHRISTOPHER N [US], et al) [A] 1-11 * abstract *; | [A]GB470224 (ATLANTIC COAST FISHERIES CO) [A] 1-11 * figure 5 * |