18.07.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] |
30.05.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] |
18.04.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] |
14.06.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.07.2013 [2013/29] |
26.04.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2013 [2013/22] |
18.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
02.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.12.2012 [2012/49] |
14.09.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.10.2012 [2012/42] |
27.07.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.08.2012 [2012/35] |
13.07.2012 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 15.08.2012 [2012/33] |
25.05.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.06.2012 [2012/26] |
11.05.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.06.2012 [2012/24] |
04.05.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.06.2012 [2012/23] |
21.04.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.05.2012 [2012/21] |
30.03.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.05.2012 [2012/18] |
17.02.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.03.2012 [2012/12] |
10.02.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.03.2012 [2012/11] |
05.08.2011 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 07.09.2011 [2011/36] |
26.07.2011 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
26.07.2011 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
11.03.2011 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
11.03.2011 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 13.04.2011 [2011/15] |
01.03.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.03.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
11.12.2009 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
08.09.2009 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
06.04.2009 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
06.03.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
23.01.2009 |
Erster Prüfungsbericht |
|
16.01.2009 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
03.10.2008 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.11.2008 [2008/45] |
03.10.2008 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 05.11.2008 [2008/45] |
09.09.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.08.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
21.08.2008 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.09.2007 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.09.2007 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
21.04.2007 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|