EP1997033 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ÄNDERN EINES WEB-DESIGNS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.02.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.03.2014 [2014/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ncsoft Japan K.K. Terasaki Second Building 5F Nishi-Miyahara 1-8-29, Yodogawa-ku Osaka 532-0004 / JP | [2008/49] | Erfinder | 01 /
KIM, Taek-Hun FLEG Ebisu Dir 701, 1-24-14, Ebisu, Shibuya-ku Tokyo 150-0013 / JP | [2009/08] |
Frühere [2008/49] | 01 /
KIM, Taek-Hun 3003-Ho Prospect Axe The Tower 7-5-9 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 / JP | Vertreter | Ullrich & Naumann PartG mbB Schneidmühlstrasse 21 69115 Heidelberg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/49] | Ullrich & Naumann Luisenstraße 14 69115 Heidelberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07715538.0 | 07.03.2007 | [2008/49] | WO2007KR01138 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20060022394 | 09.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20060022394 | [2008/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007102711 | Datum: | 13.09.2007 | Sprache: | EN | [2007/37] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1997033 | Datum: | 03.12.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.09.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 01.11.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.02.2012 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30 | [2012/10] | CPC: |
G06F16/9577 (EP,US);
B25G1/043 (KR);
B25B23/16 (KR);
G06F3/048 (US);
G06F3/0484 (US)
|
Frühere IPC [2008/49] | G06F17/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ÄNDERN EINES WEB-DESIGNS | [2008/49] | Englisch: | APPARATUS AND METHOD FOR CHANGING WEB DESIGN | [2008/49] | Französisch: | APPAREIL ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE MODIFIER LA CONCEPTION D'UN SITE WEB | [2008/49] | Eintritt in die regionale Phase | 08.08.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.08.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 08.08.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.08.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.08.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/49] | 28.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.10.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/11] | 29.10.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2013 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I] - JOCHEN RODE ET AL, As Easy as â Clickâ : End-User Web Engineering, WEB ENGINEERING; [LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE;;LNCS], SPRINGER-VERLAG, BERLIN/HEIDELBERG, PAGE(S) 478 - 488, (20050706), ISBN 978-3-540-27996-9, XP019013555 [I] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/11531371_61 | [I] - webpage-maker.com, "Web Page Maker", (20050811), webpage-maker.com, URL: http://web.archive.org/web/20050226083755/http://www.webpage-maker.com/, (20120130), XP002668304 [I] 1-12 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]KR20010011443 (HIHOME CO LTD [KR]); | [A]KR20010112031 (CHOI SE ILL [KR]); | [A]KR20030008944 (LEE WON SUK [KR]); | [A]KR20030073001 (OPENLAB CO LTD [KR]) |