EP2106639 - FREQUENZÜBERSETZUNGS-MODUL-SCHNITTSTELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.08.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.09.2014 [2014/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [N/P] |
Frühere [2010/07] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1, rue Jeanne d'Arc 92443 Issy-les-Moulineaux Cedex / FR | ||
Frühere [2009/41] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 46, Quai A. Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt / FR | Erfinder | 01 /
FITZPATRICK, John, James 3903 Junco Circle Indianapolis, Indiana 46228 / US | 02 /
XIU, Lincheng 1201 Golfview Drive Apartment G Carmel, Indiana 46032 / US | [2009/41] | Vertreter | Hays, Bertrand, et al Novagraaf Technologies 12 Place des Halles Saint Louis 56100 Lorient / FR | [N/P] |
Frühere [2010/08] | Hays, Bertrand, et al Novagraaf Technologies 4, rue Général Hoche 56100 Lorient / FR | ||
Frühere [2009/41] | Ruellan-Lemonnier, Brigitte Thomson European Patent Operations 46 Quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07716974.6 | 25.01.2007 | [2009/41] | WO2007US01891 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008091255 | Datum: | 31.07.2008 | Sprache: | EN | [2008/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2106639 | Datum: | 07.10.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.07.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.07.2008 | Klassifikation | IPC: | H04H1/00 | [2009/41] | CPC: |
H04H40/90 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FREQUENZÜBERSETZUNGS-MODUL-SCHNITTSTELLE | [2009/41] | Englisch: | FREQUENCY TRANSLATION MODULE INTERFACE | [2009/41] | Französisch: | INTERFACE DE MODULE DE TRANSPOSITION DE FRÉQUENCE | [2009/41] | Eintritt in die regionale Phase | 24.07.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.07.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.07.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/41] | 30.09.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.11.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.04.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/37] | 08.05.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/37] | Teilanmeldung(en) | EP14158419.3 / EP2765722 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.11.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5937337 (MARRAH JEFFREY JOSEPH [US], et al) [Y] 1,2,5-9,11-14 * abstract * * column 5, line 36 - line 54; figures 1,2 *; | [A]US2005289605 (JEON DONG W [KR]) [A] 1-18 * abstract ** paragraph [0026] - paragraph [0031]; figure - *; | [YA]WO2006065747 (THOMSON LICENSING [FR], et al) [Y] 1,2,5-9,11-14 * the whole document * [A] 15-18; | [A]US2006225102 (JAMES THOMAS H [US], et al) [A] 1-18 * the whole document *; | [XA]US7130576 (GURANTZ ITZHAK [US], et al) [X] 1,2,5-9,11,12,14-18 * column 10, line 6 - line 26; figure 12 * [A] 3,4,10,13 |