EP2049320 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG DER TEMPERATUR VON FORMWERKZEUGEN, GESENKEN UND EINSPRITZZYLINDERN UNTER VERWENDUNG VON FLÜSSIGEN MEDIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.11.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MoldCool International, LLC 33 Hillside Drive Hollis NH 03049 / US | [2009/17] | Erfinder | 01 /
JOHNSON, Kenneth E. 33 Hillside Drive Hollis, NH 03049 / US | [2009/17] | Vertreter | Protector IP AS Pilestredet 33 0166 Oslo / NO | [N/P] |
Frühere [2018/17] | Protector IP Consultants AS Oscarsgate 20 0352 Oslo / NO | ||
Frühere [2009/17] | Coward, Bjarne G., et al Protector IP Consultants AS P.O. Box 5074 Majorstuen 0301 Oslo / NO | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07717608.9 | 13.02.2007 | [2009/17] | WO2007US62023 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060352894 | 13.02.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 352894 | [2009/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007095515 | Datum: | 23.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/34] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2049320 | Datum: | 22.04.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.08.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2049320 | Datum: | 25.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.01.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.08.2013 | Klassifikation | IPC: | B29C47/92, B29C45/00, G05D23/19, B29C45/73, B29C35/00 | [2013/40] | CPC: |
B29C35/007 (EP,US);
B29C45/7306 (EP,US);
G05D23/1919 (EP,US);
B29C2945/76545 (EP,US);
B29C2945/76782 (EP,US)
|
Frühere IPC [2009/17] | B29C47/92 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/17] |
Frühere [2009/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG DER TEMPERATUR VON FORMWERKZEUGEN, GESENKEN UND EINSPRITZZYLINDERN UNTER VERWENDUNG VON FLÜSSIGEN MEDIEN | [2009/17] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING THE TEMPERATURE OF MOLDS, DIES, AND INJECTION BARRELS USING FLUID MEDIA | [2009/17] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE MOULES, DE MATRICES ET DE CYLINDRES D'INJECTION À L'AIDE D'UN MILIEU FLUIDIQUE | [2009/17] | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 23.12.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 23.12.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/17] | 17.03.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.04.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.07.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.06.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 15.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.12.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.03.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.03.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.03.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.04.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 28.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/14] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 23.12.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.12.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 23.12.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.12.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 23.12.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.12.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 23.12.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.12.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 15.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 20.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2011 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   19.08.2011 | 29.02.2012 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   20.08.2012 | 28.02.2017 | 11   M06   Gebühr entrichtet am   24.07.2017 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.02.2007 | CY | 25.04.2018 | CZ | 25.04.2018 | DK | 25.04.2018 | EE | 25.04.2018 | ES | 25.04.2018 | FI | 25.04.2018 | LT | 25.04.2018 | LV | 25.04.2018 | MC | 25.04.2018 | NL | 25.04.2018 | PL | 25.04.2018 | RO | 25.04.2018 | SE | 25.04.2018 | SI | 25.04.2018 | SK | 25.04.2018 | TR | 25.04.2018 | BG | 25.07.2018 | GR | 26.07.2018 | IS | 25.08.2018 | PT | 27.08.2018 | [2021/32] |
Frühere [2021/31] | CY | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
IS | 25.08.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2021/26] | CY | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/45] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | DK | 25.04.2018 | |
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | DK | 25.04.2018 | |
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 25.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US4318874 (LEMELSON JEROME H) [X] 1,9,15 * figures 1, 2 * * column 6, lines 23-47 * * abstract * [Y] 2,12,14 [I] 3-8,10,11,13,16-18; | [XYI]US4768484 (SCARSELLETTA LOUIS [US]) [X] 1,9 * abstract * * column 4, lines 21-68 * * column 7, line 10 - column 8, line 65 * [Y] 2,12,14 [I] 2-8,10,11,13; | [Y]US2937506 (STIRLEN EUGENE D) [Y] 2,12,14 * column 6, line 61 - column 7, line 75; figures 1-6 *; | [IY]US6312628 (WIEDER HORST K [US], et al) [I] 1,3-11,13,15-18 * abstract * * figures 1-9 * * column 2, lines 3-32 * * column 5, lines 13-47 * * column 5, line 64 - column 6, line 66 * * column 12, line 19 - column 16, line 60 * [Y] 2,12,14 | Internationale Recherche | [Y]US6312628 (WIEDER HORST K [US], et al); | [Y]US4278230 (ALLEN PAUL E); | [Y]US4318874 (LEMELSON JEROME H); | [Y]US4680001 (WATERS MICHAEL A [US]) | Prüfung | DE4436117 | vom Anmelder | US4318874 | US4768484 | US2937506 |