EP2025210 - SCHALTUNGSTRÄGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.12.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit beschränkter Haftung Josef-Brandstätter-Str. 2 5020 Salzburg / AT | [2012/07] |
Frühere [2009/08] | Für alle benannten Staaten Ab Mikroelektronik Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung Josef-Branstätter-Strasse 2 5013 Salzburg / AT | Erfinder | 01 /
HAEGELE, Bernd Bürgermeister-Poschacher-Strasse 19 84529 Tittmoning / DE | [2009/08] | Vertreter | Gangl, Markus, et al Torggler & Hofinger Patentanwälte Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | [N/P] |
Frühere [2009/08] | Gangl, Markus, et al Torggler & Hofinger Patentanwälte Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07718465.3 | 25.05.2007 | [2009/08] | WO2007AT00254 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20060000973 | 07.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 9732006 | [2009/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007140494 | Datum: | 13.12.2007 | Sprache: | DE | [2007/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2025210 | Datum: | 18.02.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.12.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2025210 | Datum: | 22.02.2012 | Sprache: | DE | [2012/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.12.2007 | Klassifikation | IPC: | H05K1/05, H05K3/28, H05K3/44, C03C3/064, C23C4/18 | [2011/49] | CPC: |
H05K1/053 (EP,US);
H05K13/02 (KR);
C03C3/064 (EP,US);
C23C4/18 (EP,US);
H01L21/48 (KR);
H01L23/34 (KR);
H05K1/092 (EP,US);
H05K2201/0116 (EP,US);
H05K2201/017 (EP,US);
H05K2201/0179 (EP,US);
H05K2203/1147 (EP,US);
H05K2203/1366 (EP,US);
|
Frühere IPC [2009/08] | H05K1/05, H05K3/28, H05K3/44 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHALTUNGSTRÄGER | [2009/08] | Englisch: | CIRCUIT CARRIER | [2009/08] | Französisch: | SUPPORT DE CIRCUIT | [2009/08] | Eintritt in die regionale Phase | 20.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/08] | 11.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.05.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.11.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.12.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.12.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.05.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 22.02.2012 | EE | 22.02.2012 | LT | 22.02.2012 | MT | 22.02.2012 | GR | 23.05.2012 | LU | 25.05.2012 | CH | 31.05.2012 | LI | 31.05.2012 | MC | 31.05.2012 | IS | 22.06.2012 | [2014/27] |
Frühere [2013/35] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
MT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2013/07] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2013/03] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/48] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/41] | CY | 22.02.2012 | |
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/40] | LT | 22.02.2012 | |
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/39] | LT | 22.02.2012 | |
LV | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/36] | LT | 22.02.2012 | |
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/34] | LT | 22.02.2012 | |
IS | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/33] | LT | 22.02.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US3202591 (CURRAN ROBERT A) [Y] 2,3,13 * column 2, lines 26-59 * * column 4, line 59 - column 5, line 36; figures 1,4,5 *; | [Y]DE3201430 (UNIV KARLOVA [CS]) [Y] 6-8* page 4, line 1 - page 5, line 26; claim 1 *; | [XY]WO9713274 (AEA TECHNOLOGY PLC [GB], et al) [X] 1,4,5,9-12 * page 3, lines 1-29 * * page 7, lines 4-27; figures 1,2; claims 5,10 * [Y] 2,3,6-8,13 | Prüfung | US3340164 |