EP2005035 - KETTENRAD UND STEUERKETTENTRIEB ZUR KOMPENSATION DYNAMISCHER BELASTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.05.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.05.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.06.2010 [2010/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten iwis motorsysteme GmbH & Co. KG Albert-Rosshaupter-Strasse 53 81369 München / DE | [2008/52] | Erfinder | 01 /
RITZ, Andreas Gmunder Str. 5 81379 München / DE | 02 /
WELKE, Lutz Gerolfinger Str. 94 85049 Ingolstadt / DE | 03 /
HIRSCHMANN, Volker Zeilstrasse 4a 82256 Fürstenfeldbruck / DE | [2009/29] |
Frühere [2009/10] | 01 /
RITZ, Andreas Gmunder Strasse 5 81379 München / DE | ||
02 /
WELKE, Lutz Gerolfinger Str. 94 85049 Ingolstadt / DE | |||
03 /
HIRSCHMANN, Volker Zeilstrasse 4a 82256 Fürstenfeldbruck / DE | |||
Frühere [2008/52] | 01 /
RITZ, Andreas Heimeranstr. 34 80339 München / DE | ||
02 /
WELKE, Lutz Gerolfinger Str. 94 85049 Ingolstadt / DE | |||
03 /
HIRSCHMANN, Volker Zeilstrasse 4a 82256 Fürstenfeldbruck / DE | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/52] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07722746.0 | 05.01.2007 | [2008/52] | WO2007EP00069 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061017247 | 12.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006017247 | [2008/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007118519 | Datum: | 25.10.2007 | Sprache: | DE | [2007/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2005035 | Datum: | 24.12.2008 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 25.10.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2005035 | Datum: | 15.07.2009 | Sprache: | DE | [2009/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.10.2007 | Klassifikation | IPC: | F16H55/30 | [2008/52] | CPC: |
F16H55/30 (EP,KR,US);
F16H7/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2009/19] |
Frühere [2008/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KETTENRAD UND STEUERKETTENTRIEB ZUR KOMPENSATION DYNAMISCHER BELASTUNGEN | [2008/52] | Englisch: | CHAIN WHEEL AND TIMING CHAIN DRIVE FOR THE COMPENSATION OF DYNAMIC LOADS | [2008/52] | Französisch: | ROUE DENTÉE À CHAÎNE ET COMMANDE PAR CHAÎNE DE DISTRIBUTION POUR LA COMPENSATION DE CONTRAINTES DYNAMIQUES | [2008/52] | Eintritt in die regionale Phase | 02.09.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.09.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.09.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.07.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.09.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/52] | 13.11.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 19.12.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.03.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.05.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.05.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.04.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4227422 (KAWASHIMA YOSHINORI, et al) [X] 1-16 * column 3, line 24 - line 43; figure 3 *; | [DA]EP1184593 (RENOLD PLC [GB]) [DA] 1,2,12 * the whole document *; | [A]US2003176251 (HAMILTON JEFFREY R [US]) [A] 1,12 * paragraphs [0004] , [0029] *; | [A]WO03081084 (CLOYES GEAR & PRODUCTS INC [US]) [A] 1,12 * abstract *; | [A]WO03046413 (LITENS AUTOMOTIVE [CA]) [A] 1,12,16 * page 3, line 24 - line 33; figures 1,2 *; | [DA]DE20220367U (LITENS AUTOMOTIVE WOODBRIDGE [CA]); | [A]DE102004027064 (INA SCHAEFFLER KG [DE]) [A] 1,12,16 * paragraph [0039] - paragraph [0040]; figures 2,3 * | vom Anmelder | DE3739336 | DE3920528 | DE19520508 | JPH10266868 | DE20220367U | DE20319172U | EP0097041 | EP1208646 | JPS61171942 | WO03093700 |