EP2021090 - VERFAHREN ZUM SCHALTEN VON WEICHEN IN EINEM DIGITALEN STEUERSYSTEM FÜR SPURGEFÜHRTE FAHRSPIELZEUGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch/Salzburg / AT | [2011/10] |
Frühere [2009/07] | Für alle benannten Staaten Stadlbauer Spiel- und Freizeitartikel GmbH Südwestpark 94 90449 Nürnberg / DE | Erfinder | 01 /
HAASS, Uwe Verdistrasse 31c 64291 Darmstadt / DE | 02 /
MISSLER, Roman Untere Dell 17 66822 Lebach / DE | [2009/07] | Vertreter | Zeitler Volpert Kandlbinder Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 02 37 80076 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/46] | Zeitler Volpert Kandlbinder Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 26 02 51 80059 München / DE | ||
Frühere [2009/07] | Zeitler - Volpert - Kandlbinder Postfach 26 02 51 80059 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07724311.1 | 17.04.2007 | [2009/07] | WO2007EP03374 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061023131 | 17.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006023131 | [2009/07] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007131588 | Datum: | 22.11.2007 | Sprache: | DE | [2007/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2021090 | Datum: | 11.02.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 22.11.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2021090 | Datum: | 11.11.2015 | Sprache: | DE | [2015/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.11.2007 | Klassifikation | IPC: | A63H18/16, A63H19/32 | [2009/07] | CPC: |
A63H18/023 (EP,US);
A63H18/025 (EP,US);
A63H19/32 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/46] |
Frühere [2009/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM SCHALTEN VON WEICHEN IN EINEM DIGITALEN STEUERSYSTEM FÜR SPURGEFÜHRTE FAHRSPIELZEUGE | [2009/07] | Englisch: | METHOD FOR SWITCHING POINTS IN A DIGITAL CONTROL SYSTEM FOR TRACK-GUIDED TOY VEHICLES | [2009/07] | Französisch: | PROCÉDÉ DE COMMUTATION D'AIGUILLAGES DE VOIES DANS UN SYSTÈME DE COMMANDE NUMÉRIQUE POUR VÉHICULES JOUETS GUIDÉS | [2009/07] | Eintritt in die regionale Phase | 20.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.09.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 20.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/07] | 23.04.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.08.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.08.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.09.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.09.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.09.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.04.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 12.08.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.04.2007 | BG | 11.11.2015 | CY | 11.11.2015 | CZ | 11.11.2015 | DK | 11.11.2015 | EE | 11.11.2015 | FI | 11.11.2015 | LT | 11.11.2015 | LV | 11.11.2015 | MC | 11.11.2015 | MT | 11.11.2015 | NL | 11.11.2015 | PL | 11.11.2015 | RO | 11.11.2015 | SE | 11.11.2015 | SI | 11.11.2015 | SK | 11.11.2015 | TR | 11.11.2015 | GR | 12.02.2016 | IS | 11.03.2016 | PT | 11.03.2016 | IE | 17.04.2016 | LU | 17.04.2016 | BE | 30.04.2016 | CH | 30.04.2016 | LI | 30.04.2016 | [2018/38] |
Frühere [2018/32] | HU | 17.04.2007 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
MT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
TR | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
IE | 17.04.2016 | ||
LU | 17.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 17.04.2007 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
TR | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
IE | 17.04.2016 | ||
LU | 17.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 17.04.2007 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
IE | 17.04.2016 | ||
LU | 17.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/38] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
IE | 17.04.2016 | ||
LU | 17.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
LU | 17.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/04] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
LU | 17.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/49] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/39] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 11.11.2015 | |
EE | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 11.11.2015 | |
FI | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/25] | FI | 11.11.2015 | |
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/24] | FI | 11.11.2015 | |
LT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/23] | LT | 11.11.2015 | |
NL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/22] | LT | 11.11.2015 | |
NL | 11.11.2015 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/20] | LT | 11.11.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE20315048U (WANY S A [FR]) [X] 1-23 * paragraphs [0047] - [0066]; figures 1-5 *; | [X]US2003155470 (YOUNG NEIL [US], et al) [X] 1-23 * paragraphs [0050] - [0060] * * paragraph [0131]; figures 1-22 *; | [A]DE3618530 (DOEHLER PETER DIPL KAUFM [DE]) | vom Anmelder | DE20315048U | US2003155470 | DE3618530 |