EP2010687 - HARTMETALLKÖRPER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/02] | HARTMETALLKÖRPER, DER AUS EINER MISCHUNG GEBILDET IST, DIE EINE WOLFRAM-COBALT-KOHLENSTOFF-PHASE ENTHÄLT | ||
[2012/38] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.04.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TUTEC GmbH Schwendergasse 17/1 1150 Wien / AT | [2009/04] |
Frühere [2009/02] | Für alle benannten Staaten Treibacher Industrie AG Auer-Welsbach-Strasse 1 9330 Althofen / AT | Erfinder | 01 /
LENGAUER, Walter Weinberggasse 12 A-2100 Leobendorf / AT | [2009/02] | Vertreter | Vomberg, Friedhelm Patentanwalt Schulstrasse 8 42653 Solingen / DE | [N/P] |
Frühere [2013/23] | Vomberg, Friedhelm Patentanwalt, Schulstrasse 8 42653 Solingen / DE | ||
Frühere [2009/04] | Vomberg, Friedhelm Patentanwalt, Schulstrasse 8 42653 Solingen / DE | ||
Frühere [2009/02] | Vomberg, Friedhelm Schulstrasse 8 D-42653 Solingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07724394.7 | 20.04.2007 | [2009/02] | WO2007EP03457 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061018947 | 24.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006018947 | [2009/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007121931 | Datum: | 01.11.2007 | Sprache: | DE | [2007/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2010687 | Datum: | 07.01.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 01.11.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2010687 | Datum: | 05.06.2013 | Sprache: | DE | [2013/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.03.2008 | Klassifikation | IPC: | C22C29/08, B22F3/10, C22C1/05, B22F3/15 | [2013/15] | CPC: |
C22C29/08 (EP);
B22F3/1007 (EP);
B22F3/15 (EP);
C22C1/053 (EP);
B22F2005/001 (EP);
B22F2999/00 (EP)
| C-Set: |
B22F2999/00, B22F3/1007, B22F2201/02 (EP)
|
Frühere IPC [2009/02] | C22C29/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HARTMETALLKÖRPER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG | [2012/38] | Englisch: | HARD METAL BODY AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME | [2012/38] | Französisch: | CORPS EN MÉTAL DUR ET PROCÉDÉ DE SON PRODUCTION | [2012/38] |
Frühere [2009/02] | HARTMETALLKÖRPER, DER AUS EINER MISCHUNG GEBILDET IST, DIE EINE WOLFRAM-COBALT-KOHLENSTOFF-PHASE ENTHÄLT | ||
Frühere [2009/02] | METHOD FOR PRODUCING A HARD METAL BODY, POWDER FOR PRODUCING A HARD METAL AND HARD METAL BODY | ||
Frühere [2009/02] | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN CORPS EN MÉTAL DUR, POUDRE SERVANT À LA PRODUCTION D'UN MÉTAL DUR ET CORPS EN MÉTAL DUR | Eintritt in die regionale Phase | 11.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.02.2008 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.11.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/02] | 04.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 12.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.09.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2012 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 27.11.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.11.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.04.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.03.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 06.03.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.04.2007 | CY | 05.06.2013 | CZ | 05.06.2013 | DK | 05.06.2013 | EE | 05.06.2013 | FI | 05.06.2013 | IT | 05.06.2013 | LT | 05.06.2013 | LV | 05.06.2013 | MC | 05.06.2013 | MT | 05.06.2013 | NL | 05.06.2013 | PL | 05.06.2013 | RO | 05.06.2013 | SE | 05.06.2013 | SI | 05.06.2013 | SK | 05.06.2013 | TR | 05.06.2013 | BG | 05.09.2013 | GR | 06.09.2013 | ES | 16.09.2013 | IS | 05.10.2013 | PT | 07.10.2013 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 20.04.2007 | |
CY | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
MT | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2016/31] | CY | 05.06.2013 | |
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
MT | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2016/16] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
MT | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/52] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/24] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/21] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/14] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/11] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/10] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/08] | FI | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Frühere [2014/02] | FI | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | FI | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | FI | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/48] | LT | 05.06.2013 | |
ES | 16.09.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 05.06.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4649084 (HALE THOMAS E [US] ET AL) [X] 1-19 * abstract * * column 3, line 65 - column 4, line 38 * * column 5, lines 1-3 * * column 6, line 54 - line 61 *; | [A]US3971656 (RUDY ERWIN) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]EP0763605 (NANODYNE INC [US]; UNIV RUTGERS [US]) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]WO2004007784 (BOART HWF GMBH CO KG [DE]; KONYASHIN IGOR [DE] BOART HWF GMBH CO KG [D) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]US2005000317 (LIANG DAH-BEN [US] ET AL) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]DE4340652 (KRUPP WIDIA GMBH [DE] WIDIA GMBH [DE]) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]GB2095702 (KENNAMETAL INC) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]US2005072269 (BANERJEE DEBANGSHU [US]) [A] 1-19 * the whole document * |