EP2036290 - VERFAHREN ZUM VERMEIDEN VON UNGEWÜNSCHTEN KOMMUNIKATIONSANFRAGESIGNALISIERUNGEN IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZWERK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.02.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.03.2010 [2010/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | [2009/12] | Erfinder | 01 /
KAUFFMANN, Martina 2 Jiangtai Road Beijing, 100016 / CN | 02 /
LUKAS, Klaus Niemöllerallee 6 81739 München / DE | [2009/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07730137.2 | 13.06.2007 | [2009/12] | WO2007EP55849 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061027825 | 16.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006027825 | [2009/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007144385 | Datum: | 21.12.2007 | Sprache: | DE | [2007/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2036290 | Datum: | 18.03.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 21.12.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.12.2007 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2009/12] | CPC: |
H04L65/1079 (EP);
H04L63/0227 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM VERMEIDEN VON UNGEWÜNSCHTEN KOMMUNIKATIONSANFRAGESIGNALISIERUNGEN IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZWERK | [2009/12] | Englisch: | METHOD FOR PREVENTING UNWANTED INSTANCES OF COMMUNICATION REQUEST SIGNALLING IN A COMMUNICATION NETWORK | [2009/12] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR ÉVITER DES SIGNALISATIONS DE REQUÊTES DE COMMUNICATION NON SOUHAITÉES DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION | [2009/12] | Eintritt in die regionale Phase | 16.01.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.01.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.01.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.01.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/12] | 02.06.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/13] | 13.11.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2005141486 (GILCHRIST ROD [CA], et al) [X] 1-16 * paragraphs [0029] , [0034] , [0036] , [0039] , [0045] - [0047] - [0050] - [0052] *; | [X] - DAWIRS UNIVERSITY OF NAMUR T FROMENT ALCATEL H TSCHOFENIG SIEMENS G, "Authorization Policies for Preventing SPIT", IETF STANDARD-WORKING-DRAFT, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF, CH, (20060220), ISSN 0000-0004, XP015043449 [X] 1-16 * paragraph [0004] * | [A] - MACINTOSH R ET AL, "Detection and mitigation of spam in IP telephony networks using signaling protocol analysis", ADVANCES IN WIRED AND WIRELESS COMMUNICATION, 2005 IEEE/SARNOFF SYMPOSIUM ON PRINCETON, NEW JERSEY, USA APRIL 18-19, 2005, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20050418), ISBN 0-7803-8854-2, pages 49 - 52, XP010793744 [A] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/SARNOF.2005.1426509 | [A] - ROSENBERG J ET AL, "The Session Initiation Protocol (SIP) and Spam draft-ietf-sipping-spam-02", INTERNET CITATION, (20060306), URL: http://tools.ietf.org.html/draft-ietf-sipping-spam, (20070706), XP002442168 [A] * paragraphs [03.1] , [03.4] * | [A] - DANTU ET AL, "Detecting Spam in VoIP networks", SRUTI: STEPS TO REDUCING UNWANTED TRAFFIC ON THE INTERNET WORKSHOP, XX, XX, (20050707), pages 31 - 37, XP002405070 |