EP2041087 - 2-OXYBENZAMIDDERIVATE LS PARP-INHIBITOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.05.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.05.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.06.2010 [2010/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kudos Pharmaceuticals Limited 15 Stanhope Gate London Greater London W1K 1LN / GB | [2009/14] | Erfinder | 01 /
JAVAID, Muhammad Hashim Kudos Pharmaceuticals Limited 410 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0PE / GB | 02 /
GOMEZ, Sylvie Kudos Pharmaceuticals Limited 410 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0PE / GB | 03 /
COCKCROFT, Xiao-Ling Fan Kudos Pharmaceuticals Limited 410 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0PE / GB | 04 /
MENEAR, Keith Allan Kudos Pharmaceuticals Limited 410 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0PE / GB | 05 /
MARTIN, Niall Morrison Barr Kudos Pharmaceuticals Limited 410 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0PE / GB | [2009/14] | Vertreter | Watson, Robert James, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2009/14] | Watson, Robert James, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07733236.9 | 15.06.2007 | [2009/14] | WO2007GB02232 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060804849P | 15.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 804849 P | [2009/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007144639 | Datum: | 21.12.2007 | Sprache: | EN | [2007/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2041087 | Datum: | 01.04.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.12.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.12.2007 | Klassifikation | IPC: | C07D211/16, C07D211/18, C07D211/70, C07D213/74, C07D217/06, C07D295/18, C07D295/20, C07C235/58, A61K31/44, A61K31/472, A61K31/495, A61K31/496 | [2009/14] | CPC: |
C07D295/192 (EP,US);
A61P1/04 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07C235/60 (EP,US);
C07D211/16 (EP,US);
C07D211/18 (EP,US);
C07D211/70 (EP,US);
C07D213/74 (EP,US);
C07D217/06 (EP,US);
C07D295/205 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/14] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 2-OXYBENZAMIDDERIVATE LS PARP-INHIBITOREN | [2009/14] | Englisch: | 2 -OXYBENZAMIDE DERIVATIVES AS PARP INHIBITORS | [2009/14] | Französisch: | DÉRIVÉS D'OXYBENZAMIDE 2 EN TANT QU'INHIBITEURS D'ACTIVITÉ PARP | [2009/14] | Eintritt in die regionale Phase | 12.01.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.01.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.01.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.01.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.01.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/14] | 01.01.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/25] | 04.02.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/25] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2009 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9524379 (CANCER RES CAMPAIGN TECH [GB], et al) [A] 1,24 * page 1, paragraph 1 * * claim 1 *; | [A]WO03093261 (KUDOS PHARM LTD [GB], et al) [A] 1,24 * page 1, paragraph 1 * * claim 1 *; | [AP]WO2006067472 (KUDOS PHARM LTD [GB], et al) [AP] 1,24 * page 1, paragraph 1 ** claim 1 * |