EP2003772 - MOTORANTRIEBSSCHALTUNG, VERFAHREN UND PLATTENANORDNUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2010 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 10.03.2010 [2010/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rohm Co., Ltd. 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 615-8585 / JP | [2008/51] | Erfinder | 01 /
OTAGURO, Yoshito, Rohm Co., Ltd. 21, Saiin Mizosaki-cho Ukyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 615-8585 / JP | [2008/51] | Vertreter | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [2008/51] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07736902.3 | 16.03.2007 | [2008/51] | WO2007JP00245 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060092322 | 29.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006092322 | JP20060092326 | 29.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006092326 | JP20060103466 | 04.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006103466 | [2008/51] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007122784 | Datum: | 01.11.2007 | Sprache: | JA | [2007/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2003772 | Datum: | 17.12.2008 | Sprache: | EN | [2009/04] | Art: | A9 Berichtigte Patentanmeldung | Nr.: | EP2003772 | Datum: | 15.04.2009 | [2009/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 01.11.2007 | Klassifikation | IPC: | H02P6/18, G11B19/28 | [2008/51] | CPC: |
G11B19/28 (EP,KR,US);
H02P6/18 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2009/18] |
Frühere [2008/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOTORANTRIEBSSCHALTUNG, VERFAHREN UND PLATTENANORDNUNG DAMIT | [2008/51] | Englisch: | MOTOR DRIVE CIRCUIT, METHOD, AND DISC DEVICE USING THE SAME | [2008/51] | Französisch: | CIRCUIT DE COMMANDE DE MOTEUR, PROCÉDÉ, DISPOSITIF DE DISQUE UTILISANT UN TEL CIRCUIT | [2008/51] | Eintritt in die regionale Phase | 06.10.2008 | Übersetzung eingereicht | 06.10.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.10.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 06.10.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.10.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.10.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/51] | 30.10.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 09.12.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 02.02.2010 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2010/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2004042912 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al); | [A]JPH09266690 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | vom Anmelder | JPH03207250 | JP2001190085 |