EP2025723 - WÄSSRIGES RUSSPIGMENT UND WASSERBASISDISPERSION DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 22.05.2019 [2019/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tokai Carbon Company, Ltd. 2-3 Kita-Aoyama 1-chome Minato-ku Tokyo 107-8636 / JP | [2009/08] | Erfinder | 01 /
SEKIYAMA, Makoto c/o Tokai Carbon Co., Ltd. 2-3, Kita-Aoyama 1-chome Minato-ku Tokyo 107-8636 / JP | [2017/45] |
Frühere [2009/08] | 01 /
SEKIYAMA, Makoto c/o Tokai Carbon Co., Ltd. 2-3, Kita-Aoyama 1-chome Minato-ku Tokyo 107-8636 / JP | Vertreter | Flaccus, Rolf-Dieter, et al Flaccus · Müller-Wolff Patentanwälte Bussardweg 10 50389 Wesseling / DE | [2014/33] |
Frühere [2009/22] | Müller-Wolff, Thomas, et al Flaccus · Müller-Wolff Patentanwälte Bussardweg 10 50389 Wesseling / DE | ||
Frühere [2009/08] | Müller-Wolff, Thomas Patentanwalt, Postfach 19 02 17 53037 Bonn / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07744630.0 | 29.05.2007 | [2009/08] | WO2007JP61244 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060154216 | 02.06.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006154216 | [2009/08] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007142168 | Datum: | 13.12.2007 | Sprache: | JA | [2007/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2025723 | Datum: | 18.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2025723 | Datum: | 08.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 13.12.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.06.2009 | Klassifikation | IPC: | C09C1/56, C09C3/10, C09D11/00, C09D17/00 | [2009/08] | CPC: |
C09C1/56 (EP,KR,US);
C09C1/48 (EP,US);
C09C1/565 (EP,US);
C09C3/10 (KR);
C09D11/324 (EP,KR,US);
C09D17/00 (KR);
C09D17/005 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2017/45] |
Frühere [2009/11] | DE, GB | ||
Frühere [2009/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄSSRIGES RUSSPIGMENT UND WASSERBASISDISPERSION DAVON | [2009/08] | Englisch: | AQUEOUS CARBON BLACK PIGMENT AND WATER-BASED DISPERSION THEREOF | [2009/08] | Französisch: | PIGMENT AQUEUX NOIR DE CARBONE, ET DISPERSION AQUEUSE DE CE PIGMENT | [2009/08] | Eintritt in die regionale Phase | 05.11.2008 | Übersetzung eingereicht | 05.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.11.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 05.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/08] | 03.01.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.02.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 17.08.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.02.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.06.2015 | Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 07.09.2015 | Erwiderung auf die Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 22.10.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.03.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.09.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.08.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 09.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 04.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 29.05.2018 | [2019/21] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2003195274 (NAKAMURA HIROTO [JP], et al) [X] 1-7 * paragraphs [0124] , [0141] , [0142] , [0213] , [0217] - [0219] - [0225] , [0241] , [0255] - [0264]; table 8 *; | [X]US2002077383 (TAKAO NAGAYUKI [JP], et al) [X] 1-7 * paragraphs [0027] , [0032] , [0041] , [0046] - [0051]; example 4 * | Internationale Recherche | [A]JPS6479278 (NIPPON CATALYTIC CHEM IND); | [A]JP2003155436 (DAINIPPON INK & CHEMICALS); | [A]JP2003342502 (CANON FINETECH INC); | [A]JP2000327984 (TOYO INK MFG CO); | [A]JPH10183040 (TOYO INK MFG CO); | [A]JPH11349848 (TOKAI CARBON KK); | [A]JPH09194775 (TOYO INK MFG CO); | [A]JP2003096333 (TOKAI CARBON KK); | [A]JP2005132985 (CANON KK) | Prüfung | JP2005181753 | vom Anmelder | JPS4818186 | JPH083498 | JPH08319444 | JPH1149974 | JPH09286938 |