Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5006348B | Globale Akte | 22.08.2012 | B2 | JP2009529183 | 13.08.2009 | A | Prioritätsnummer | Datum | US37058506 | 08.03.2006 | WO2007US03345 | 06.02.2007 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2002343 | Globale Akte | 27.03.2013 | B1 | EP2002343 | 25.11.2009 | A4 | EP2002343 | 17.12.2008 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US37058506 | 08.03.2006 | WO2007US03345 | 06.02.2007 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN101401079B | 07.09.2011 | B | CN101401079 | 01.04.2009 | A | Prioritätsnummer | Datum | US37058506 | 08.03.2006 | WO2007US03345 | 06.02.2007 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2007102969 | Globale Akte | 21.02.2008 | A3 | WO2007102969 | 13.09.2007 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US37058506 | 08.03.2006 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US7685367 | Globale Akte | 23.03.2010 | B2 | US2007214320 | 13.09.2007 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US37058506 | 08.03.2006 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR20080104288 | Globale Akte | 02.12.2008 | A | Prioritätsnummer | Datum | US37058506 | 08.03.2006 |