EP2002343 - KOOPERATION MEHRERER ZWISCHENSPEICHER FÜR ANTWORTAUSGABEZWISCHENSPEICHERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2008/51] | Erfinder | 01 /
RUIA, Anil K. One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | 02 /
OLSON, Erik B. One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | 03 /
VOLODARSKY, Michael One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2008/51] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/13] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2008/51] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07750202.9 | 06.02.2007 | [2008/51] | WO2007US03345 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060370585 | 08.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 370585 | [2008/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007102969 | Datum: | 13.09.2007 | Sprache: | EN | [2007/37] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2002343 | Datum: | 17.12.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.09.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2002343 | Datum: | 27.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 21.02.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.10.2009 | Klassifikation | IPC: | G06F12/08, G06F17/30 | [2009/48] | CPC: |
G06F12/0897 (EP,US);
G06F12/08 (KR);
G06F12/00 (KR);
G06F12/0811 (EP,US);
G06F15/16 (KR)
|
Frühere IPC [2008/51] | G06F12/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/51] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOOPERATION MEHRERER ZWISCHENSPEICHER FÜR ANTWORTAUSGABEZWISCHENSPEICHERUNG | [2008/51] | Englisch: | MULTI-CACHE COOPERATION FOR RESPONSE OUTPUT CACHING | [2008/51] | Französisch: | COOPÉRATION ENTRE PLUSIEURS MÉMOIRES CACHES POUR LA MISE EN CACHE DE SORTIES DE RÉPONSE | [2008/51] | Eintritt in die regionale Phase | 07.10.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.10.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 07.10.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/51] | 15.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.02.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.02.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.02.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 03.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.02.2007 | AT | 27.03.2013 | BE | 27.03.2013 | CY | 27.03.2013 | CZ | 27.03.2013 | DK | 27.03.2013 | EE | 27.03.2013 | FI | 27.03.2013 | IT | 27.03.2013 | LT | 27.03.2013 | LV | 27.03.2013 | MC | 27.03.2013 | NL | 27.03.2013 | PL | 27.03.2013 | RO | 27.03.2013 | SE | 27.03.2013 | SI | 27.03.2013 | SK | 27.03.2013 | TR | 27.03.2013 | BG | 27.06.2013 | GR | 28.06.2013 | ES | 08.07.2013 | IS | 27.07.2013 | PT | 29.07.2013 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 06.02.2007 | |
AT | 27.03.2013 | ||
BE | 27.03.2013 | ||
CY | 27.03.2013 | ||
CZ | 27.03.2013 | ||
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
IT | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
MC | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
PL | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2014/44] | AT | 27.03.2013 | |
BE | 27.03.2013 | ||
CY | 27.03.2013 | ||
CZ | 27.03.2013 | ||
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
IT | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
MC | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
PL | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 27.03.2013 | |
BE | 27.03.2013 | ||
CY | 27.03.2013 | ||
CZ | 27.03.2013 | ||
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
IT | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
PL | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 27.03.2013 | |
BE | 27.03.2013 | ||
CY | 27.03.2013 | ||
CZ | 27.03.2013 | ||
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
PL | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 27.03.2013 | |
BE | 27.03.2013 | ||
CY | 27.03.2013 | ||
CZ | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
PL | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 27.03.2013 | |
BE | 27.03.2013 | ||
CZ | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
PL | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 27.03.2013 | |
BE | 27.03.2013 | ||
CZ | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 27.03.2013 | |
BE | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
NL | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
ES | 08.07.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2013/47] | BE | 27.03.2013 | |
FI | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
PT | 29.07.2013 | ||
Frühere [2013/44] | BE | 27.03.2013 | |
FI | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
Frühere [2013/38] | FI | 27.03.2013 | |
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
Frühere [2013/37] | FI | 27.03.2013 | |
LT | 27.03.2013 | ||
SE | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
Frühere [2013/34] | LT | 27.03.2013 | |
SE | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/33] | LT | 27.03.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2345993 (IBM [US]) [X] 1-15 * page 5, line 4 - page 6, line 11 * * page 15, line 5 - page 16, line 24 * * figures 1-3 *; | [X]US2002184403 (DAHLIN MICHAEL D [US], et al) [X] 1-15 * paragraph [0010] - paragraph [0017] * * figure 2 *; | [A]US5924116 (AGGARWAL CHARU CHANDRA [US], et al) [A] 1-15 * column 3, line 36 - column 4, line 36 * * figure 1 *; | [A]US6345292 (DAUGHERTY BRIAN R [US], et al) [A] 1-15 * column 1, line 57 - column 2, line 22 * | Internationale Recherche | [X]US6430654 (MEHROTRA SHARAD [US], et al); | [A]US6851024 (WILKES JOHN [US], et al); | [A]US6425058 (ARIMILLI RAVI KUMAR [US], et al); | [A]US5758119 (MAYFIELD MICHAEL JOHN [US], et al) | vom Anmelder | GB2345993 | US2002184403 |