Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | NL | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Prüfungsverfahren | 20.03.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
[2012/32] | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 15.09.2008 | Recherchengebühr entrichtet | | 15.09.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 15.09.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2012 | 06   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 03.12.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20080915 | | Datum des Ereignisses: | 03.12.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 29.12.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B05D 5/12 20060101AFI20080916BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.12.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H01L 27/30 20060101ALI20101122BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.12.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H01L 51/42 20060101ALI20101122BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.12.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20101126 | | Datum des Ereignisses: | 26.10.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20110929 | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20120210 | | Datum des Ereignisses: | 12.11.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 06.07.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |