EP1996342 - PHOTOVOLTAIKVORRICHTUNG MIT NANOSTRUKTURIERTEN SCHICHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.07.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.07.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.08.2012 [2012/32] | 06.07.2012 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 08.08.2012 [2012/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Solexant Corporation 2385 Bering Drive San Jose CA 95131 / US | [2008/49] | Erfinder | 01 /
REDDY, Damoder 16457 West Mozart Avenue Los Gatos, CA 95032 / US | [2008/49] | Vertreter | Duxbury, Stephen, et al Arnold & Siedsma Bavariaring 17 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/49] | Duxbury, Stephen, et al Arnold & Siedsma Pettenkoferstrasse 37 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07751007.1 | 12.02.2007 | [2008/49] | WO2007US04213 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060772548P | 13.02.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 772548 P | US20060796820P | 02.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 796820 P | [2008/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007095386 | Datum: | 23.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/34] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1996342 | Datum: | 03.12.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.08.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 24.04.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.2010 | Klassifikation | IPC: | B05D5/12, H01L27/30, H01L51/42 | [2010/52] | CPC: |
H01L31/0296 (EP,US);
H01L31/04 (KR);
H10K30/57 (EP,KR,US);
H01L31/0304 (EP,US);
H01L31/0322 (EP,US);
H01L31/0324 (EP,US);
H01L31/0352 (EP,US);
H01L31/0392 (EP,US);
H01L31/03923 (EP,US);
H01L31/03925 (EP,US);
H01L31/068 (EP,US);
H01L31/0687 (EP,US);
H01L31/072 (EP,US);
H01L31/0725 (EP,US);
H01L31/075 (EP,US);
H01L31/076 (EP,US);
H01L31/1804 (EP,US);
H01L31/1824 (EP,US);
H01L31/1836 (EP,US);
H01L31/1852 (EP,US);
H01L31/202 (EP,US);
H10K30/00 (US);
H10K30/10 (EP,KR,US);
H10K30/35 (EP,KR);
B82Y40/00 (KR);
H10K30/211 (EP,KR);
H10K30/40 (EP,KR);
H10K30/50 (EP,KR);
Y02E10/541 (EP,US);
Y02E10/544 (EP,US);
Y02E10/545 (EP,US);
Y02E10/547 (EP,US);
Y02E10/548 (EP,US);
|
Frühere IPC [2008/49] | B05D5/12 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PHOTOVOLTAIKVORRICHTUNG MIT NANOSTRUKTURIERTEN SCHICHTEN | [2008/49] | Englisch: | PHOTOVOLTAIC DEVICE WITH NANOSTRUCTURED LAYERS | [2008/49] | Französisch: | DISPOSITIF PHOTOVOLTAÏQUE DISPOSANT DE COUCHES NANOSTRUCTUREES | [2008/49] | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 15.09.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/49] | 20.11.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.09.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.02.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/32] | 20.03.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/32] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.09.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2012 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2004023527 (NANOSYS INC [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0090] , [0115] * * paragraphs [0120] - [0139] * * paragraphs [0160] - [0166] ** figure 12; claims 4,5,11,32-35,46-55,60,89,93 *; | [XI]WO2005083811 (EVERGREEN SOLAR INC [US], et al) [X] 1-3,5-10 * paragraphs [0027] - [0032]; figures 7,8 * * paragraphs [0036] , [0039] * * paragraphs [0041] - [0048] * [I] 4,11-15 | Internationale Recherche | [Y]US2004067324 (LAZAREV PAVEL I [US], et al); | [Y]US2004219348 (JACQUIOD CATHERINE [FR], et al); | [X]US2005126628 (SCHER ERIK C [US], et al); | [Y]US2005253502 (GOKTURK HALIT S [US]) |