EP2004334 - ELEKTRONISCHE AEROSOLVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street Racine, WI 53403 / US | [2008/52] | Erfinder | 01 /
HELF, Thomas, A. 12780 W. Weatherstone Court New Berlin, Wisconsin 53151 / US | 02 /
FURNER, Paul, E. 3400 Orion Court Racine, Wisconsin 53406 / US | 03 /
PAAS, Edward, L. 81 Chester Circle Los Altos, California 94022 / US | [2008/52] | Vertreter | Ruschke, Hans Edvard Ruschke Madgwick Seide & Kollegen Patentanwälte Patent Attorney (UK) PartG mbB Postfach 86 06 29 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/46] | Ruschke, Hans Edvard Ruschke Madgwick Seide & Kollegen Postfach 86 06 29 81633 München / DE | ||
Frühere [2008/52] | Ruschke, Hans Edvard RUSCHKE HARTMANN MADGWICK & SEIDE Patent- und Rechtsanwälte Postfach 86 06 29 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07754937.6 | 04.04.2007 | [2008/52] | WO2007US08502 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060401572 | 11.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 401572 | [2008/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007120565 | Datum: | 25.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2004334 | Datum: | 24.12.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.10.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2004334 | Datum: | 14.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.10.2007 | Klassifikation | IPC: | B05B17/06, B05B12/02, B05B12/12, A61L9/14, B05B12/00, A01M1/20 | [2018/25] | CPC: |
B05B17/0646 (EP,KR,US);
A01M1/205 (EP,KR,US);
A61L9/14 (EP,KR,US);
B05B12/002 (EP,KR,US);
B05B12/02 (EP,KR,US);
B05B12/12 (EP,KR,US);
B05B17/0607 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2008/52] | B05B17/06, B05B12/02, B05B12/12, A61L9/14, B05B12/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/46] |
Frühere [2008/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRONISCHE AEROSOLVORRICHTUNG | [2008/52] | Englisch: | ELECTRONIC AEROSOL DEVICE | [2008/52] | Französisch: | DISPOSITIF AÉROSOL ÉLECTRONIQUE | [2008/52] | Eintritt in die regionale Phase | 29.10.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.10.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.10.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/52] | 26.11.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.01.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.04.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.06.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.09.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.09.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.09.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.01.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 15.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 25.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.04.2007 | AT | 14.11.2018 | CY | 14.11.2018 | CZ | 14.11.2018 | DK | 14.11.2018 | EE | 14.11.2018 | ES | 14.11.2018 | FI | 14.11.2018 | IT | 14.11.2018 | LT | 14.11.2018 | LV | 14.11.2018 | MC | 14.11.2018 | MT | 14.11.2018 | NL | 14.11.2018 | PL | 14.11.2018 | RO | 14.11.2018 | SE | 14.11.2018 | SI | 14.11.2018 | SK | 14.11.2018 | TR | 14.11.2018 | BG | 14.02.2019 | GR | 15.02.2019 | IS | 14.03.2019 | PT | 14.03.2019 | IE | 04.04.2019 | LU | 04.04.2019 | BE | 30.04.2019 | CH | 30.04.2019 | LI | 30.04.2019 | [2021/34] |
Frühere [2021/32] | HU | 04.04.2007 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CY | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
IE | 04.04.2019 | ||
LU | 04.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 14.11.2018 | |
CY | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
IE | 04.04.2019 | ||
LU | 04.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
IE | 04.04.2019 | ||
LU | 04.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
LU | 04.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
LU | 04.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
LU | 04.04.2019 | ||
Frühere [2020/02] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AT | 14.11.2018 | |
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AT | 14.11.2018 | |
DK | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 14.11.2018 | |
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 14.11.2018 | |
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 14.11.2018 | |
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 14.11.2018 | |
LT | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 14.11.2018 | |
LT | 14.11.2018 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 14.11.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US4702418 (CARTER ROBERT E [US], et al) [X] 1-5,11,17-19,28,29 * column 5, line 15 - column 6, line 57 * [I] 6-10,12-16; | [A]EP0258637 (SIEMENS AG [DE]) [A] * column 4, line 25 - line 31 *; | [X]US5452711 (GAULT DAVID [US]) [X] 20,24-26 * figures 2,3 *; | [Y]WO9731721 (MEDIX LTD [GB], et al) [Y] 27 * figure 7 *; | [XI]EP1184083 (PFEIFFER ERICH GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-10,17-19,28-31 * paragraphs [0011] , [0012] * * paragraphs [0019] - [0021] * * paragraphs [0026] , [0030] , [0036] * [I] 11-16,32,33; | [A]WO03057291 (AEROGEN INC [US]) [A] * figure 1; claim 22 *; | [Y]WO03068413 (SARA LEE DE NV [NL], et al) [Y] 23 * figure 1 *; | [XI]WO03098971 (JOHNSON & SON INC S C [US], et al) [X] 1-10,17-19,28-31 * page 14 - page 17 * [I] 11-16,32,33; | [XY]US2005169812 (HELF THOMAS A [US], et al) [X] 20-22,25,26 * the whole document * [Y] 23,27 |