EP2007868 - VERZÖGERT FREIGESETZTE ZUSÄTZE FÜR FERMENTIERUNGSPRODUKTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.11.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.12.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.12.2016 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.11.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gusmer Enterprises, Inc. 124 M Street Fresno, CA 93721 / US | [2009/01] | Erfinder | 01 /
WALKER, Teresa, L. 111 W. Ninth Street, No. 188 Clovis, CA 93612 / US | 02 /
PETERSEN, Lars 9317 N. Shannon Ave Fresno, CA 93720 / US | 03 /
MENZIES, Robert, H. 926 White Oak Dirve Waupaca, WI 54981 / US | [2011/42] |
Frühere [2009/01] | 01 /
WALKER, Teresa, L. 111 W. Ninth Street, No. 188 Clovis, CA 93612 / US | ||
02 /
PETERSON, Lars 9317 N. Shannon Ave Fresno, CA 93720 / US | |||
03 /
MENZIES, Robert, H. 926 White Oak Dirve Waupaca, WI 54981 / US | Vertreter | Ellis, Katherine Elizabeth Sleigh, et al Williams Powell Staple Court 11 Staple Inn Buildings London, WC1V 7QH / GB | [N/P] |
Frühere [2009/01] | Ellis, Katherine Elizabeth Sleigh, et al Williams Powell Staple Court 11 Staple Inn Buildings London, WC1V 7QH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07758900.0 | 20.03.2007 | [2009/01] | WO2007US64391 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060784091P | 20.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 784091 P | [2009/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007109662 | Datum: | 27.09.2007 | Sprache: | EN | [2007/39] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2007868 | Datum: | 31.12.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.09.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2007868 | Datum: | 18.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.12.2007 | Klassifikation | IPC: | C12G1/02, C12G3/02, C12P7/06 | [2009/01] | CPC: |
C12G1/04 (EP,US);
C12G1/0203 (EP,US);
C12H1/14 (EP,US);
C12M29/00 (EP,US);
Y02E50/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/03] |
Frühere [2009/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERZÖGERT FREIGESETZTE ZUSÄTZE FÜR FERMENTIERUNGSPRODUKTE | [2009/01] | Englisch: | SUSTAINED RELEASE ADDITIVES FOR FERMENTATION PRODUCTS | [2009/01] | Französisch: | ADDITIFS A LIBERATION PROLONGEE POUR PRODUITS DE FERMENTATION | [2009/01] | Eintritt in die regionale Phase | 13.10.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.10.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.10.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/01] | 02.04.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.11.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 24.11.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.11.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.12.2016 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 13.12.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.04.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 19.10.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.03.2007 | AT | 18.01.2017 | CY | 18.01.2017 | CZ | 18.01.2017 | DK | 18.01.2017 | EE | 18.01.2017 | FI | 18.01.2017 | LT | 18.01.2017 | LV | 18.01.2017 | MC | 18.01.2017 | NL | 18.01.2017 | PL | 18.01.2017 | RO | 18.01.2017 | SE | 18.01.2017 | SI | 18.01.2017 | SK | 18.01.2017 | TR | 18.01.2017 | IE | 20.03.2017 | LU | 20.03.2017 | MT | 20.03.2017 | BE | 31.03.2017 | CH | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | BG | 18.04.2017 | GB | 18.04.2017 | GR | 19.04.2017 | IS | 18.05.2017 | PT | 18.05.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/46] | HU | 20.03.2007 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
IE | 20.03.2017 | ||
LU | 20.03.2017 | ||
MT | 20.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 20.03.2007 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
IE | 20.03.2017 | ||
LU | 20.03.2017 | ||
MT | 20.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
IE | 20.03.2017 | ||
LU | 20.03.2017 | ||
MT | 20.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
IE | 20.03.2017 | ||
LU | 20.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
IE | 20.03.2017 | ||
LU | 20.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
LU | 20.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 18.01.2017 | |
FI | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3133862 (WERSHAW IRVING B, et al) [X] 1,2,7,8,12,14-16,19 * claim 1 *; | [XA]US4282255 (SANDINE WILLIAM E, et al) [X] 1-4,7,8,12,14 * column 14, lines 8-25; examples 1,2 * [A] 24-30; | [X]US4690682 (LIM FRANKLIN [US]) [X] 1,2,4-7* example 1; claims 14,17 *; | [X]US4822534 (LENCKI ROBERT W J [CA], et al) [X] 1,2,4-8,21 * examples 5,7 *; | [X]EP1195160 (USV LTD [IN]) [X] 1,2,9 * example 1 * | Prüfung | - D. CHANEY ET AL, "Managing high-density commercial scale wine fermentations", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, (20060401), vol. 100, no. 4, doi:10.1111/j.1365-2672.2006.02839.x, ISSN 1364-5072, pages 689 - 698, XP055161734 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2672.2006.02839.x |