EP2041526 - BESTIMMUNG EINER ART UND EINER MENGE EINES MEDIKAMENTS DURCH INDUKTIVE MITTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 07.01.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.01.2011 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 09.02.2011 [2011/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd / DK | [2009/14] | Erfinder | 01 /
HANSEN, Jon Ulrich Rybjerg Allé 101 2730 Herlev / DK | 02 /
BERGGREN, Lennart Handskmakaregatan 4 227 36 Lund / SE | [2009/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07765670.0 | 27.06.2007 | [2009/14] | WO2007EP56418 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20060014117 | 07.07.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 06014117 | [2009/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008003625 | Datum: | 10.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2041526 | Datum: | 01.04.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.01.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.01.2008 | Klassifikation | IPC: | G01F23/26, A61M5/24, A61J1/06 | [2009/14] | CPC: |
A61M5/24 (EP,US);
A61J1/06 (EP,US);
A61J2205/60 (EP,US);
A61M2205/0233 (EP,US);
A61M2205/14 (EP,US);
A61M2205/3317 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/14] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESTIMMUNG EINER ART UND EINER MENGE EINES MEDIKAMENTS DURCH INDUKTIVE MITTEL | [2009/14] | Englisch: | DETERMINATION OF A TYPE AND AN AMOUNT OF A MEDICAMENT BY INDUCTIVE MEANS | [2009/14] | Französisch: | DETERMINATION D'UN TYPE ET D'UNE QUANTITE DE MEDICAMENT PAR DES MOYENS INDUCTIFS | [2009/14] | Eintritt in die regionale Phase | 09.02.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.02.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.02.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.01.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.02.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/14] | 22.12.2010 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2011/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US6068615 (BROWN STEPHEN J [US], et al) [X] 1-9,31-33,35 * column 5, lines 7-26 * * column 6, line 38 - column 7, line 15 * * column 9, lines 22-30; figure 2 * [A] 10-30,34; | [Y]WO2006021295 (DISETRONIC LICENSING AG [CH], et al) [Y] 1-35 * the whole document *; | [XA]US2002188259 (HICKLE RANDALL S [US], et al) [X] 21-25,28,29 * paragraph [0029]; figures 1,2 * [A] 26,27; | [XA]WO2005111961 (KIMBERLY CLARK CO [US], et al) [X] 21-25,28,29 * paragraph [0063]; figures 5,6 * [A] 26,27; | [XA]WO0156635 (DISETRONIC LICENSING AG [CH], et al) [X] 21-25,28,29 * page 4, paragraph 3 - page 5, paragraph 1 * [A] 26,27 | [DY] - INSUK YU ET AL, "Electrodeless measurement of RF dielectric constant and loss", MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, IOP, BRISTOL, GB, (19930301), vol. 4, no. 3, ISSN 0957-0233, pages 344 - 348, XP020065412 [DY] 1-35 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/4/3/013 |