EP1958344 - SYSTEM ZUR RATENSTEUERUNG VON KOMMUNIKATIONSDIENSTEN MIT AGGREGIERTEN RATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 10.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LV | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District, Shenzhen Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
SULTAN, Robert 211B Heritage Hills Drive Somers, New York 10589 / US | 02 /
GJESSING, Stein Setra Vei 12C N-0786 Oslo / NO | 03 /
ZHANG, Xuan Lanshan International Dept. 1-406, Heilongjiang RO. Nanjing, Jiangsu 210037 / CN | 04 /
DENG, Zhusheng Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 05 /
LI, Xixiang Laiying Garden 9602 Shahexi Road Shenzhen, Guangdong 518055 / CN | 06 /
HE, Jianfei Huawei Service Centre Building Kefa Road, Science-Based Industrial Park Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2014/07] |
Frühere [2009/22] | 01 /
SULTAN, Robert 211B Heritage Hills Drive Somers, New York 10589 / US | ||
02 /
GJESSING, Stein Setra Vei 12C N-0786 Oslo / NO | |||
03 /
ZHANG, Xuan Lanshan International Dept. , 1-406, Heilongjiang RO. Nanjing, Jiangsu 210037 / CN | |||
04 /
DENG, Zhusheng Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | |||
05 /
LI, Xixiang Laiying Garden 9602 Shahexi Road Shenzhen, Guangdong 518055 / CN | |||
06 /
HE, Jianfei Huawei Service Centre Building Kefa Road, Science-Based Industrial Park Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | |||
Frühere [2008/34] | 01 /
SULTAN, Robert 211B Heritage Hills Drive Somers, New York 10589 / US | ||
02 /
GJESSING, Stein Setra Vei 12C N-0786 Oslo / NO | |||
03 /
ZHANG, Xuan Lanshan International Dept. 1-406 Heilongjiang RO. Nanjing, Jiangsu 210037 / CN | |||
04 /
DENG, Zhusheng Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | |||
05 /
LI, Xixiang Laiying Garden 9602 Shahexi Road Shenzhen, Guangdong 518055 / CN | |||
06 /
HE, Jianfei Huawei Service Centre Building Kefa Road, Science-Based Industrial Park Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/07] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | ||
Frühere [2010/47] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | ||
Frühere [2010/47] | Casalonga, Axel Casalonga & Partners Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | ||
Frühere [2008/34] | Casalonga, Axel Bureau Casalonga & Josse Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07785378.6 | 24.07.2007 | [2008/34] | WO2007CN70350 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060820202P | 24.07.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 820202 P | US20070622646 | 12.01.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 622646 | [2008/52] |
Frühere [2008/34] | US20070820202P | 24.07.2007 | |
US20070622646 | 12.01.2007 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008014712 | Datum: | 07.02.2008 | Sprache: | EN | [2008/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1958344 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.02.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1958344 | Datum: | 18.11.2009 | Sprache: | EN | [2009/47] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP1958344 | Datum: | 12.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 07.02.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.11.2008 | Klassifikation | IPC: | H04B7/005, H04L12/26, H04L12/701, H04L12/801, H04L12/813, H04L12/825 | [2013/24] | CPC: |
H04L47/10 (EP,US);
H04L45/00 (US);
H04L47/13 (EP,US);
H04L47/20 (EP,US);
H04L47/25 (EP,US);
H04L47/263 (EP,US);
Y02D30/50 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2008/49] | H04B7/005, H04L12/56, H04L12/26 | ||
Frühere IPC [2008/34] | H04B7/005 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM ZUR RATENSTEUERUNG VON KOMMUNIKATIONSDIENSTEN MIT AGGREGIERTEN RATEN | [2008/34] | Englisch: | SYSTEM FOR RATE-CONTROL OF AGGREGATE-RATE COMMUNICATION SERVICES | [2008/34] | Französisch: | SYSTÈME DESTINÉ À UNE COMMANDE DE TAUX DE SERVICES DE COMMUNICATION DE TAUX AGRÉGÉS | [2008/34] | Eintritt in die regionale Phase | 25.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.06.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 25.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.06.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/34] | 25.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.04.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.08.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.09.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.09.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
18.08.2010
04.07.2011
WITHDRAWN Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE Vertreter des Einsprechenden Burchardi, Thomas Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 52134 Herzogenrath / DE | [N/P] |
Frühere [2011/33] | |||
Einsprechende(r) | 01
18.08.2010
04.07.2011
WITHDRAWN Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE Vertreter des Einsprechenden Burchardi, Thomas Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 52134 Herzogenrath / DE | ||
Frühere [2010/38] | |||
Einsprechende(r) | 01
18.08.2010
WITHDRAWN Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE Vertreter des Einsprechenden Burchardi, Thomas Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 52134 Herzogenrath / DE | 24.09.2010 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 25.03.2011 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 05.07.2013 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 15.07.2013 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 25.10.2013 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 13.12.2013 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.11.2009 | BE | 18.11.2009 | CY | 18.11.2009 | CZ | 18.11.2009 | DK | 18.11.2009 | EE | 18.11.2009 | FI | 18.11.2009 | IT | 18.11.2009 | LT | 18.11.2009 | LV | 18.11.2009 | MT | 18.11.2009 | PL | 18.11.2009 | RO | 18.11.2009 | SE | 18.11.2009 | SI | 18.11.2009 | SK | 18.11.2009 | TR | 18.11.2009 | BG | 18.02.2010 | GR | 19.02.2010 | IS | 18.03.2010 | PT | 18.03.2010 | HU | 19.05.2010 | IE | 24.07.2010 | LU | 24.07.2010 | MC | 31.07.2010 | CH | 31.07.2011 | LI | 31.07.2011 | [2015/21] |
Frühere [2014/41] | AT | 18.11.2009 | |
BE | 18.11.2009 | ||
CY | 18.11.2009 | ||
CZ | 18.11.2009 | ||
DK | 18.11.2009 | ||
EE | 18.11.2009 | ||
FI | 18.11.2009 | ||
IT | 18.11.2009 | ||
LT | 18.11.2009 | ||
MT | 18.11.2009 | ||
PL | 18.11.2009 | ||
RO | 18.11.2009 | ||
SE | 18.11.2009 | ||
SI | 18.11.2009 | ||
SK | 18.11.2009 | ||
TR | 18.11.2009 | ||
BG | 18.02.2010 | ||
GR | 19.02.2010 | ||
IS | 18.03.2010 | ||
PT | 18.03.2010 | ||
HU | 19.05.2010 | ||
IE | 24.07.2010 | ||
LU | 24.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
CH | 31.07.2011 | ||
LI | 31.07.2011 | ||
Frühere [2011/36] | AT | 18.11.2009 | |
BE | 18.11.2009 | ||
CY | 18.11.2009 | ||
CZ | 18.11.2009 | ||
DK | 18.11.2009 | ||
EE | 18.11.2009 | ||
FI | 18.11.2009 | ||
IT | 18.11.2009 | ||
LT | 18.11.2009 | ||
LV | 18.11.2009 | ||
PL | 18.11.2009 | ||
RO | 18.11.2009 | ||
SE | 18.11.2009 | ||
SI | 18.11.2009 | ||
SK | 18.11.2009 | ||
BG | 18.02.2010 | ||
GR | 19.02.2010 | ||
IS | 18.03.2010 | ||
PT | 18.03.2010 | ||
IE | 24.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
Frühere [2011/25] | AT | 18.11.2009 | |
BE | 18.11.2009 | ||
CY | 18.11.2009 | ||
CZ | 18.11.2009 | ||
DK | 18.11.2009 | ||
EE | 18.11.2009 | ||
FI | 18.11.2009 | ||
IT | 18.11.2009 | ||
LT | 18.11.2009 | ||
LV | 18.11.2009 | ||
PL | 18.11.2009 | ||
RO | 18.11.2009 | ||
SE | 18.11.2009 | ||
SI | 18.11.2009 | ||
SK | 18.11.2009 | ||
BG | 18.02.2010 | ||
GR | 19.02.2010 | ||
IS | 18.03.2010 | ||
PT | 18.03.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
Frühere [2010/43] | AT | 18.11.2009 | |
BE | 18.11.2009 | ||
CY | 18.11.2009 | ||
CZ | 18.11.2009 | ||
DK | 18.11.2009 | ||
EE | 18.11.2009 | ||
FI | 18.11.2009 | ||
LT | 18.11.2009 | ||
LV | 18.11.2009 | ||
PL | 18.11.2009 | ||
RO | 18.11.2009 | ||
SE | 18.11.2009 | ||
SI | 18.11.2009 | ||
SK | 18.11.2009 | ||
BG | 18.02.2010 | ||
IS | 18.03.2010 | ||
PT | 18.03.2010 | ||
Frühere [2010/31] | AT | 18.11.2009 | |
BE | 18.11.2009 | ||
CY | 18.11.2009 | ||
FI | 18.11.2009 | ||
LT | 18.11.2009 | ||
LV | 18.11.2009 | ||
PL | 18.11.2009 | ||
SE | 18.11.2009 | ||
SI | 18.11.2009 | ||
IS | 18.03.2010 | ||
PT | 18.03.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 18.11.2009 | |
CY | 18.11.2009 | ||
FI | 18.11.2009 | ||
LT | 18.11.2009 | ||
LV | 18.11.2009 | ||
PL | 18.11.2009 | ||
SE | 18.11.2009 | ||
SI | 18.11.2009 | ||
IS | 18.03.2010 | ||
PT | 18.03.2010 | ||
Frühere [2010/28] | CY | 18.11.2009 | |
FI | 18.11.2009 | ||
LT | 18.11.2009 | ||
LV | 18.11.2009 | ||
PL | 18.11.2009 | ||
SE | 18.11.2009 | ||
SI | 18.11.2009 | ||
IS | 18.03.2010 | ||
PT | 18.03.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US5857147 (GARDNER WILLIAM R [US], et al) [X] 1-18 * column 1 - column 6; figure 5 * [A] 19-32; | [A]US2003165146 (SULTAN ROBERT [US], et al) [A] 1-32* paragraph [0001] - paragraph [0032]; figure 1 *; | [XA]US2006098672 (SCHZUKIN GOLAN [IL], et al) [X] 1-31 [A] 32 | Internationale Recherche | [A]US5857147 (GARDNER WILLIAM R [US], et al); | [A]US2003133415 (KIM TAI-SUK [KR], et al); | [A]WO2005013513 (SK TELECOM CO LTD [KR], et al); | [A]CN1585504 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) |